变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 连祥德陈永明李思洪钟卫东王雄辉 | 肖杏芳童昕刘金生王东平陈永明 | 2021-12-02 |
章程备案 | 旧章程 | 2021-06-17新章程 | 2021-06-21 |
经营范围变更 | 许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;各类工程建设活动;房地产开发经营;建筑物拆除作业(爆破作业除外);水力发电;旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;房屋拆迁服务;森林经营和管护;森林改培(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;各类工程建设活动;房地产开发经营;建筑物拆除作业(爆破作业除外);水力发电;旅游业务;河道采砂(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;房屋拆迁服务;森林经营和管护;森林改培;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2021-06-21 |
章程备案 | 旧章程 | 2021-04-09重新修订新章程 | 2021-04-12 |
投资人(股权)变更 | 武平县人民政府授权武平县国有资产管理委员会证照号码:无; | 武平县财政局证照号码:1***19658T; | 2021-04-12 |
住所变更 | 武平县平川镇教育路68号 | 福建省龙岩市武平县平川街道高沙路28号 | 2021-01-19 |
董事备案 | 吴晓明石德禄钟亿豪钟军兰步宏 | 林兴发陈建洲江彬华石德禄兰冠锦 | 2021-01-19 |
经理备案 | 钟军 | 林兴发 | 2021-01-19 |
章程修正案备案 | 旧章程 | 2021-01-19修改公司章程第四条 | 2021-01-19 |
监事备案 | 兰冠锦连祥德王雄辉钟卫东李思洪 | 陈永明连祥德王雄辉李思洪钟卫东 | 2021-01-19 |
法定代表人变更 | 钟军 | 石德禄 | 2021-01-19 |
章程修正案备案 | 修改公司章程第五条 | 2020-09-18 | |
经营范围变更 | 一般经营项目:房地产、水电工业、旅游业、水务、森林资源、矿产资源、社会服务业、文教事业的投资、开发、经营,执行政府委托承接的工业园区开发、基础设施建设、市场建设、土地经营开发、旧城改造、棚户区改造、公建项目等拆迁业务,代建兼租房、经济适用房、安置房、解困房工程及国有资产经营管理等。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;各类工程建设活动;房地产开发经营;建筑物拆除作业(爆破作业除外);水力发电;旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;房屋拆迁服务;森林经营和管护;森林改培(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2020-09-18 |
联络员备案 | 林丹华 | 刘玉艳 | 2020-05-26 |
董事备案 | 石德禄钟亿豪兰步宏谢有福钟军 | 兰步宏石德禄吴晓明钟军钟亿豪 | 2019-01-31 |
联络员备案 | 沈乾华 | 林丹华 | 2019-01-31 |
章程备案 | 旧章程 | 2017-10-09重新修订新章程。 | 2017-10-12 |
增、补、换照 | 副本数:1本 | 副本数:1本;电子营业执照数:1本 | 2016-03-31 |
法定代表人变更 | 刘开锦 | 钟军 | 2015-06-12 |
董事备案 | 李春林刘开锦梁家树钟文钟建生 | 钟军石德禄谢有福钟亿豪兰步宏 | 2015-06-12 |
更多>>视频联播