变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
法定代表人 |
|
|
2014-12-30 |
经营范围 |
|
|
2014-12-30 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 姜华 | 董事长 | 2 | 盛希泰 | 副董事长 | 3 | 欧阳鲲 | 董事 | 4 | 张颍* | 经理 | 5 | 张威 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 姜华* | 董事长 | 2 | 盛希泰 | 副董事长 | 3 | 欧阳鲲 | 董事 | 4 | 张颍 | 经理 | 5 | 张威 | 监事 |
|
2014-12-30 |
注册资本 |
|
|
2014-09-18 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 姜俊华 | 董事长 | 2 | 盛希泰 | 副董事长 | 3 | 陈沛 | 董事 | 4 | 赵文权 | 董事 | 5 | 张颍* | 经理 | 6 | 张威 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 姜华 | 董事长 | 2 | 盛希泰 | 副董事长 | 3 | 欧阳鲲 | 董事 | 4 | 张颍* | 经理 | 5 | 张威 | 监事 |
|
2014-09-18 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:930.0(万) | 投资人类型 | 1 | 姜华 | 375 | 自然人股东 | 2 | 盛希泰 | 225 | 自然人股东 | 3 | 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 | 100 | 法人股东 | 4 | 张国仲 | 100 | 自然人股东 | 5 | 赵丹林 | 70 | 自然人股东 | 6 | 张颍 | 20 | 自然人股东 | 7 | 黄斯沉 | 20 | 自然人股东 | 8 | 张威 | 20 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:730.0(万) | 投资人类型 | 1 | 姜华 | 375 | 自然人股东 | 2 | 盛希泰 | 225 | 自然人股东 | 3 | 赵丹林 | 70 | 自然人股东 | 4 | 黄斯沉 | 20 | 自然人股东 | 5 | 张颍 | 20 | 自然人股东 | 6 | 张威 | 20 | 自然人股东 | 7 | 杭州君汇创业投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 企业法人 |
|
2014-09-18 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 姜华 | 375 | 自然人股东 | 2 | 盛希泰 | 225 | 自然人股东 | 3 | 张国仲 | 100 | 自然人股东 | 4 | 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 | 100 | 法人股东 | 5 | 赵丹林 | 70 | 自然人股东 | 6 | 李海莉 | 70 | 自然人股东 | 7 | 张威 | 20 | 自然人股东 | 8 | 张颍 | 20 | 自然人股东 | 9 | 黄斯沉 | 20 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:930.0(万) | 投资人类型 | 1 | 姜华 | 375 | 自然人股东 | 2 | 盛希泰 | 225 | 自然人股东 | 3 | 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 | 100 | 法人股东 | 4 | 张国仲 | 100 | 自然人股东 | 5 | 赵丹林 | 70 | 自然人股东 | 6 | 张颍 | 20 | 自然人股东 | 7 | 黄斯沉 | 20 | 自然人股东 | 8 | 张威 | 20 | 自然人股东 |
|
2014-08-14 |
企业名称 |
|
|
2014-07-14 |