变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
法定代表人 |
|
|
2015-02-15 |
注册资本 |
|
|
2015-02-15 |
企业类型 |
|
|
2015-02-15 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:0.0(万) | 投资人类型 | 1 | 赵根玲 | 0 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:0.0(万) | 投资人类型 | 1 | 唐宜青 | 0 | 自然人股东 | 2 | 北京真格天投股权投资中心(有限合伙) | 0 | 法人股东 | 3 | 盛希泰 | 0 | 自然人股东 | 4 | 经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 法人股东 |
|
2015-02-15 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 赵根玲* | 执行董事 | 2 | 赵根玲* | 经理 | 3 | 谢秋薇 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 王强 | 董事长 | 2 | 唐宜青* | 董事 | 3 | 赵根玲 | 董事 | 4 | 谢秋薇 | 董事 | 5 | 王华东 | 董事 | 6 | 唐宜青* | 经理 | 7 | 盛希泰 | 监事 |
|
2015-02-15 |
企业名称 |
|
|
2014-09-01 |
法定代表人 |
|
|
2014-09-01 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:300.0(万) | 投资人类型 | 1 | 唐宜青 | 150 | 自然人股东 | 2 | 刘云 | 150 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:0.0(万) | 投资人类型 | 1 | 赵根玲 | 0 | 自然人股东 |
|
2014-09-01 |
企业类型 |
|
|
2014-09-01 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 刘瑞丰* | 执行董事 | 2 | 刘瑞丰* | 经理 | 3 | 刘云 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 赵根玲* | 执行董事 | 2 | 赵根玲* | 经理 | 3 | 谢秋薇 | 监事 |
|
2014-09-01 |
经营范围 |
|
|
2013-11-05 |
注册资本 |
|
|
2013-09-02 |
实收资本(金) |
|
|
2013-09-02 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3.0(万) | 投资人类型 | 1 | 刘云 | 2 | 自然人股东 | 2 | 唐宜青 | 1 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:300.0(万) | 投资人类型 | 1 | 唐宜青 | 150 | 自然人股东 | 2 | 刘云 | 150 | 自然人股东 |
|
2013-09-02 |