变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 彭壁玉,李明智,梁宇,江作良,聂林坤,邢益强,马智彬 | 孙坚强,彭壁玉,李明智,梁宇,聂林坤,邢益强,马智彬 | 2022-03-07 |
股东变更 | 广州市人民政府 | 广州市人民政府,广东省财政厅 | 2021-08-16 |
企业类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(国有控股) | 2021-08-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-08-16 | |
注册资本(金)变更 | 776827.6472万元(人民币) | 947978.6472万元(人民币) | 2021-08-16 |
董事备案 | 江作良,李明智,李舫金,梁宇,马智彬,彭壁玉,邢益强 | 江作良,李明智,梁宇,马智彬,彭壁玉,邢益强,聂林坤 | 2021-01-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-01-08 | |
法定代表人变更 | 李舫金 | 聂林坤 | 2021-01-08 |
工商登记联络员备案 | 王卓晗 | 2020-06-03 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-06-03 | |
监事备案 | 黄志强,梁伟健,苏榕梅,张铁强,张云 | 安劲松,梁伟健,苏榕梅,张云,史秋华 | 2020-06-03 |
注册资本(金)变更 | 637095.6472万元(人民币) | 776827.6472万元(人民币) | 2020-06-03 |
董事备案 | 冯伟祥,监事,委派,;江作良,董事,委派,;李明智,董事,委派,;李舫金,董事长,选举,是;梁伟健,监事,选举,;梁宇,副董事长兼经理,委派,;彭壁玉,董事,委派,;苏榕梅,监事,委派,;王耀南,董事,委派,;邢益强,董事,委派,;张云,监事,选举,;张轶强,监事会主席,委派,; | 黄志强,监事,委派,;江作良,董事,委派,;李明智,董事,委派,;李舫金,董事长,选举,是;梁伟健,监事,选举,;梁宇,副董事长兼经理,委派,;马智彬,董事,选举,;彭壁玉,董事,委派,;苏榕梅,监事,委派,;邢益强,董事,委派,;张云,监事,选举,;张轶强,监事会主席,委派,; | 2018-04-18 |
董事备案 | 冯伟祥(监事);江作良(董事);李明智(董事);李舫金(董事长);梁伟健(监事);梁宇(副董事长兼经理);彭壁玉(董事);苏榕梅(监事);王耀南(董事);邢益强(董事);张云(监事);张轶强(监事会主席); | 黄志强(监事);江作良(董事);李明智(董事);李舫金(董事长);梁伟健(监事);梁宇(副董事长兼经理);马智彬(董事);彭壁玉(董事);苏榕梅(监事);邢益强(董事);张云(监事);张轶强(监事会主席); | 2018-04-18 |
监事备案 | 冯伟祥(监事);江作良(董事);李明智(董事);李舫金(董事长);梁伟健(监事);梁宇(副董事长兼经理);彭壁玉(董事);苏榕梅(监事);王耀南(董事);邢益强(董事);张云(监事);张轶强(监事会主席); | 黄志强(监事);江作良(董事);李明智(董事);李舫金(董事长);梁伟健(监事);梁宇(副董事长兼经理);马智彬(董事);彭壁玉(董事);苏榕梅(监事);邢益强(董事);张云(监事);张轶强(监事会主席); | 2018-04-18 |
监事备案 | 冯伟祥,监事,委派,;江作良,董事,委派,;李明智,董事,委派,;李舫金,董事长,选举,是;梁伟健,监事,选举,;梁宇,副董事长兼经理,委派,;彭壁玉,董事,委派,;苏榕梅,监事,委派,;王耀南,董事,委派,;邢益强,董事,委派,;张云,监事,选举,;张轶强,监事会主席,委派,; | 黄志强,监事,委派,;江作良,董事,委派,;李明智,董事,委派,;李舫金,董事长,选举,是;梁伟健,监事,选举,;梁宇,副董事长兼经理,委派,;马智彬,董事,选举,;彭壁玉,董事,委派,;苏榕梅,监事,委派,;邢益强,董事,委派,;张云,监事,选举,;张轶强,监事会主席,委派,; | 2018-04-18 |
组织机构备案 | 冯伟祥,监事,委派,;江作良,董事,委派,;李明智,董事,委派,;李舫金,董事长,选举,是;梁伟健,监事,选举,;梁宇,副董事长兼经理,委派,;彭壁玉,董事,委派,;苏榕梅,监事,委派,;王耀南,董事,委派,;邢益强,董事,委派,;张云,监事,选举,;张轶强,监事会主席,委派,; | 黄志强,监事,委派,;江作良,董事,委派,;李明智,董事,委派,;李舫金,董事长,选举,是;梁伟健,监事,选举,;梁宇,副董事长兼经理,委派,;马智彬,董事,选举,;彭壁玉,董事,委派,;苏榕梅,监事,委派,;邢益强,董事,委派,;张云,监事,选举,;张轶强,监事会主席,委派,; | 2018-04-18 |
组织机构备案 | 冯伟祥(监事);江作良(董事);李明智(董事);李舫金(董事长);梁伟健(监事);梁宇(副董事长兼经理);彭壁玉(董事);苏榕梅(监事);王耀南(董事);邢益强(董事);张云(监事);张轶强(监事会主席); | 黄志强(监事);江作良(董事);李明智(董事);李舫金(董事长);梁伟健(监事);梁宇(副董事长兼经理);马智彬(董事);彭壁玉(董事);苏榕梅(监事);邢益强(董事);张云(监事);张轶强(监事会主席); | 2018-04-18 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-12-21 |
资金数额变更 | 622095.6472(单位:万元) | 637095.6472(单位:万元) | 2017-12-21 |
更多>>视频联播