变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
许可经营项目变更 | 2019-12-31 | ||
章程备案 | 2018-05-21 | 2019-12-25 | 2019-12-31 |
2019-12-31 | |||
航天技术产品、机械设备、电器、仪器仪表、电子产品、塑料制品、化工制品、起重运输产品、五金家具、建筑材料、磁性材料、粉末冶金、纺织原料、化纤原料、服装、纺织品、汽车的销售。国内贸易,经营进出口业务;贸易经纪与代理;自有房屋租赁;水产品批发;矿产品(由国家指定单位统一收购的矿产品除外)、木材的销售;金银制品销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 航天技术产品、机械设备、电器、仪器仪表、电子产品、塑料制品、化工制品、起重运输产品、五金家具、建筑材料、磁性材料、粉末冶金、纺织原料、化纤原料、服装、纺织品、汽车的销售。国内贸易,经营进出口业务;贸易经纪与代理;自有房屋租赁;水产品批发;矿产品(由国家指定单位统一收购的矿产品除外)、木材的销售;金银制品销售;物流信息服务(不含危险品)、建筑材料销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2019-12-31 | |
预包装食品批发;农副产品批发;煤炭的销售;预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、散装食品销售(含冷藏冷冻食品);医疗器械的销售;销售Ⅱ、Ⅲ类射线装置。 | 货物运输、仓储服务;预包装食品批发;农副产品批发;煤炭的销售;预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、散装食品销售(含冷藏冷冻食品);医疗器械的销售;销售Ⅱ、Ⅲ类射线装置;轻循环油销售(危险化学品除外)。 | 2019-12-31 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-06-11 | ||
其他事项备案 | 2019-06-11 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-06-11 | ||
2019-06-11 | |||
章程备案 | 2018-01-17 | 2018-05-21 | 2018-05-29 |
预包装食品批发;农副产品批发;煤炭的销售;预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、散装食品销售(含冷藏冷冻食品)。 | 预包装食品批发;农副产品批发;煤炭的销售;预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、散装食品销售(含冷藏冷冻食品);医疗器械的销售;销售Ⅱ、Ⅲ类射线装置。 | 2018-05-29 | |
2018-05-29 | |||
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《煤炭经营许可证》、审批文件号:; | 审批文件名称:《煤炭经营许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《医疗器械经营企业许可证》、审批文件号:; | 2018-05-29 |
2018-01-19 | |||
章程备案 | 2017-05-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区深南大道4019号航天大厦B座4楼 | 深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A5栋8层 | 2018-01-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:李步青;董事:王俊峰;董事:栾聚宝;董事:宋友军;董事:文晓林;董事:蓝斌男;董事:詹毅超; | 监事:陈文乐;董事:李步青;董事:文晓林;董事:詹毅超;董事:栾聚宝;董事:宋友军;董事:刘瑞华; | 2017-12-18 |
2017-06-04 | |||
章程备案 | 2016-12-14 | 2017-05-17 | 2017-06-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:宋友军;总经理:栾聚宝;董事:詹毅超;董事:栾聚宝;董事:姚立春;董事:宋卫武;董事:蓝斌男;监事:王存柱;董事长:崔玉平; | 董事:栾聚宝;总经理:栾聚宝;董事:王俊峰;董事长:崔玉平;董事:文晓林;董事:詹毅超;董事:宋友军;监事:李步青;董事:蓝斌男; | 2016-12-23 |
更多>>视频联播