变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程修正案备案 | 2017-09-08章程备案 | 2018-04-16章程修正案 | 2018-05-07 |
投资人(股权)变更 | 高新达安健康产业投资有限公司; | 云康健康产业投资股份有限公司; | 2018-05-07 |
章程备案 | 无 | 2017-09-08章程备案 | 2017-09-30 |
法定代表人变更 | 何蕴韶 | 王铁丁 | 2016-08-02 |
经理备案 | 张锦锋 | 王铁丁 | 2015-02-11 |
监事备案 | 周新宇 | 穆岷 | 2015-02-11 |
更多>>视频联播