变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人(股权)变更 | 马根保;周天源; | 马根保;马万平; | 2021-11-30 |
章程备案 | 无 | 2021-11-18章程备案 | 2021-11-30 |
监事备案 | 周天源 | 马万平 | 2021-11-30 |
章程修正案备案 | 无 | 2016-08-15章程修正案 | 2016-09-02 |
住所变更 | 上海市浦东新区川沙路500号205-419室 | 上海市静安区恒丰路218号1911室 | 2016-09-02 |
监事备案 | 宋长兵 | 周天源 | 2015-10-22 |
投资人(股权)变更 | 宋长兵;宋庆早; | 马根保;周天源; | 2015-10-22 |
法定代表人变更 | 宋庆早 | 马根保 | 2015-10-22 |
更多>>视频联播