变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘小叶、李晔、冯传丽、沈柳茜、苏辉、吴敏、满奕、任永华、王佩雷、邹洵、蒋国云、张继周、蔡明刚、赵利民、余粤东、孔剑、李参、罗敬伦、农运深、张日聪 | 郑圣刚、刘小叶、李晔、冯传丽、沈柳茜、苏辉、吴敏、满奕、任永华、王佩雷、邹洵、蒋国云、张继周、蔡明刚、余粤东、孔剑、李明扬、罗敬伦、农运深、张日聪 | 2022-07-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘小叶、李晔、冯传丽、沈柳茜、苏辉、吴敏、满奕、任永华、王佩雷、许泽群、蒋国云、张继周、蔡明刚、赵利民、余粤东、孔剑、黎庆元、罗敬伦、农运深、张日聪 | 刘小叶、李晔、冯传丽、沈柳茜、苏辉、吴敏、满奕、任永华、王佩雷、邹洵、蒋国云、张继周、蔡明刚、赵利民、余粤东、孔剑、李参、罗敬伦、农运深、张日聪 | 2021-05-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘小叶、李晔、冯传丽、沈柳茜、苏辉、吴敏、满奕、任永华、王佩雷、许泽群、隋福金、张继周、蔡明刚、赵利民、余粤东、孔剑、黎庆元、罗敬伦、农运深、张日聪 | 刘小叶、李晔、冯传丽、沈柳茜、苏辉、吴敏、满奕、任永华、王佩雷、许泽群、蒋国云、张继周、蔡明刚、赵利民、余粤东、孔剑、黎庆元、罗敬伦、农运深、张日聪 | 2020-12-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中国铁路成都局集团有限公司:55.04%;贵州铁路投资有限责任公司:17.74%;中国铁路南宁局集团有限公司:10%;中国铁路广州局集团公司:10%;广东省铁路建设投资集团有限公司:4.73%;广西铁路投资集团有限公司:2.07%;广州交通投资集团有限公司:0.42%; | 广州交通投资集团有限公司:0.42%;广东省铁路建设投资集团有限公司:4.73%;中国铁路成都局集团有限公司:55.04%;广西铁路投资集团有限公司:2.07%;中国铁路广州局集团公司:10%;贵州铁路投资集团有限责任公司:17.74%;中国铁路南宁局集团有限公司:10%; | 2020-12-17 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-12-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张智 | 吴敏 | 2020-11-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 柴强铎、任永华、王佩雷、黄立丹、李志明、许泽群、隋福金、张继周、鲁义元、赵利民、余成新、郭建业、施文寅、余国胜、陈伟德、陈让利、胡芳、农运深、张日聪 | 刘小叶、李晔、冯传丽、沈柳茜、苏辉、吴敏、满奕、任永华、王佩雷、许泽群、隋福金、张继周、蔡明刚、赵利民、余粤东、孔剑、黎庆元、罗敬伦、农运深、张日聪 | 2020-11-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 任永华,王佩雷,皮玉强,陈世亮,赵山,张文燕,郑见龙,李志明,许泽群,隋福金,张继周,鲁义元,赵利民,余成新,郭建业,施文寅 | 柴强铎,任永华,王佩雷,黄立丹,李志明,许泽群,隋福金,张继周,鲁义元,赵利民,余成新,郭建业,施文寅,余国胜,陈伟德,陈让利,胡芳,农运深,张日聪 | 2018-11-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张建波 | 张智 | 2018-03-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 皮玉强、韩国宁、陈世亮、赵山、武勇、曾维德、张文燕、郑见龙、李志明、付新华、敬洪武、王刚、李贵良、许泽群、隋福金、张建波 | 任永华、王佩雷、皮玉强、陈世亮、赵山、张文燕、郑见龙、李志明、许泽群、隋福金、张继周、鲁义元、赵利民、余成新、郭建业、施文寅 | 2018-03-26 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-03-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 成都铁路局:55.04%;贵州铁路投资有限责任公司:17.74%;南宁铁路局:10%;广州铁路(集团)公司:10%;广东省铁路建设投资集团有限公司:4.73%;广西铁路投资(集团)有限公司:2.07%;广州交通投资集团有限公司:0.42%; | 贵州铁路投资有限责任公司:17.74%;广州交通投资集团有限公司:0.42%;广东省铁路建设投资集团有限公司:4.73%;中国铁路成都局集团有限公司:55.04%;中国铁路广州局集团公司:10%;中国铁路南宁局集团有限公司:10%;广西铁路投资集团有限公司:2.07%; | 2018-03-26 |
更多>>视频联播