变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 赵蕾;李强;张凯(ZHANGKAI);ANILWADHWANI;彭德智;戴根有;杨辉振(YEOHUICHIN);杨林 | 梁荦舜;张凯(ZHANGKAI);彭德智;李强;赵蕾;杨辉振(YEOHUICHIN);杨林;郝演苏 | 2023-05-10 |
董事备案 | 彭德智;张凯(ZHANGKAI);李强;戴根有;赵蕾;梁荦舜;杨林;杨辉振(YEOHUICHIN) | 张凯(ZHANGKAI);戴根有;彭德智;李强;赵蕾;杨辉振(YEOHUICHIN);杨林;ANILWADHWANI | 2022-09-07 |
监事备案 | KENNETHJOSEPHRAPPOLDJR;刘剑;程红 | 程红;KENNETHJOSEPHRAPPOLDJR;王鹤飞 | 2022-09-07 |
监事备案 | 刘剑;程红;戴嘉名 | KENNETHJOSEPHRAPPOLDJR;程红;刘剑 | 2021-07-12 |
监事备案 | 刘剑;戴嘉名;付洁 | 程红;戴嘉名;刘剑 | 2021-03-15 |
董事备案 | 梁荦舜;张凯(ZHANGKAI);杨林;杨辉振(YEOHUICHIN);彭德智;赵蕾;夏凯;戴根有 | 戴根有;张凯(ZHANGKAI);彭德智;李强;赵蕾;杨辉振(YEOHUICHIN);杨林;梁荦舜 | 2021-03-15 |
章程备案 | 2019-03-15章程备案 | 2019-12-19章程备案 | 2020-03-31 |
董事备案 | 杨辉振(YEOHUICHIN);戴根有;梁荦舜;杨林;赵蕾;夏凯;陈炳根;张凯(ZHANGKAI) | 戴根有;张凯(ZHANGKAI);彭德智;夏凯;赵蕾;杨辉振(YEOHUICHIN);杨林;梁荦舜 | 2020-03-31 |
住所变更 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦6楼 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦6楼、35楼和36楼 | 2019-05-30 |
章程备案 | 2018-03-15章程备案 | 2019-03-15章程备案 | 2019-05-30 |
董事备案 | 杨毅;夏凯;梁荦舜;杨林;戴根有;杨辉振(YEOHUICHIN);陈炳根;张凯(ZHANGKAI) | 张凯(ZHANGKAI);戴根有;陈炳根;夏凯;赵蕾;杨辉振(YEOHUICHIN);杨林;梁荦舜 | 2018-09-04 |
董事备案 | 杨林;梁荦舜;戴根有;陈炳根;张凯(ZHANGKAI);高瑞宏(GORIROCCO);夏凯;杨毅 | 夏凯;陈炳根;杨林;戴根有;杨毅;梁荦舜;杨辉振(YEOHUICHIN);张凯(ZHANGKAI) | 2018-07-20 |
章程备案 | 2017-11-30章程备案 | 2018-03-15章程备案 | 2018-06-19 |
董事备案 | 张凯(ZHANGKAI);蒋承宏;杨林;高瑞宏(GORIROCCO);杨毅;梁荦舜;陈炳根;戴根有 | 陈炳根;高瑞宏(GORIROCCO);梁荦舜;杨毅;夏凯;张凯(ZHANGKAI);戴根有;杨林 | 2018-02-13 |
章程备案 | 无 | 2017-11-30章程备案 | 2018-02-13 |
董事备案 | 杨毅;杨林;GuyRaymondAdamMills(万士家);高瑞宏(GORIROCCO);梁荦舜;戴根有;蒋承宏;陈炳根 | 戴根有;高瑞宏(GORIROCCO);陈炳根;张凯(ZHANGKAI);蒋承宏;杨毅;梁荦舜;杨林 | 2016-11-17 |
监事备案 | 刘剑;付洁;方立宇 | 刘剑;付洁;戴嘉名 | 2016-07-01 |
经理备案 | GuyRaymondAdamMills(万士家) | 张凯 | 2016-03-03 |
董事备案 | GuyRaymondAdamMills(万士家);何迪;戴根有;高瑞宏(GORIROCCO);杨毅;梁荦舜;蒋承宏;杨林 | GuyRaymondAdamMills(万士家);戴根有;高瑞宏(GORIROCCO);杨林;杨毅;蒋承宏;陈炳根;梁荦舜 | 2016-01-15 |
章程备案 | 无 | 2015-05-26章程备案 | 2015-07-28 |
更多>>视频联播