变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 王蓉***备案手机:*** | 郑斯博***备案手机:***(网上办理) | 2017-06-06 |
法定代表人变更 | 赵海 | 杨雄 | 2016-06-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙晓明,董事长兼总经理昌邦万,董事长兼总经理赵海,董事兼总经理 | 孙晓明,董事长兼总经理昌邦万,董事长兼总经理赵海,总经理舒俊明,董事长兼总经理杨雄,董事兼总经理 | 2016-06-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙晓明,董事长兼总经理昌邦万,董事长兼总经理 | 孙晓明,董事昌邦万,董事舒俊明,董事长杨雄,董事兼总经理许晓燕,董事 | 2016-06-08 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 四川统和集团有限公司;中铁二局股份有限公司; | 四川统和集团有限公司;中铁二局工程有限公司; | 2016-02-01 |
其他事项备案 | 2016-02-01 | ||
法定代表人变更 | 郭敬辉 | 赵海 | 2015-01-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙晓明,董事长兼总经理昌邦万,董事长兼总经理 | 孙晓明,董事长兼总经理昌邦万,董事长兼总经理刘水林,董事长赵海,董事兼总经理杨利忠,董事 | 2015-01-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙晓明,董事长兼总经理昌邦万,董事长兼总经理 | 孙晓明,董事长兼总经理昌邦万,董事长兼总经理赵海,董事兼总经理 | 2015-01-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何志平,监事袁小凌,监事 | 何志平,监事袁小凌,监事钱艳丹,监事钱艳丹,监事 | 2015-01-09 |
其他事项备案 | / | / | 2014-08-13 |
更多>>视频联播