变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经理备案 | 刘红军 | 王铁丁 | 2020-07-01 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-05-22 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市荔湾区黄沙大道144号801、802、803、803A房(仅限办公用途) | 广州市黄埔区荔枝山路6号二号楼1楼101房 | 2020-05-22 |
住所(经营场所)变更 | 广州市荔湾区黄沙大道144号801、802、803、803A房(仅限办公用途) | 广州市荔湾区黄沙大道路144号811、812房(不可作厂房使用) | 2018-09-12 |
住所(经营场所)变更 | 广州市荔湾区黄沙大道路144号811、812房(不可作厂房使用) | 广州市荔湾区黄沙大道144号801、802、803、803A房(仅限办公用途) | 2018-09-04 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-09-04 |
股东变更 | 高新达安健康产业投资有限公司;广州达安临床检验中心有限公司; | 广州达安临床检验中心有限公司;云康健康产业投资股份有限公司; | 2018-05-21 |
股东名称变更 | 高新达安健康产业投资有限公司;广州达安临床检验中心有限公司; | 广州达安临床检验中心有限公司;云康健康产业投资股份有限公司; | 2018-05-21 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-07-26 |
股东变更 | 高新达安健康产业投资有限公司;广州达安临床检验中心有限公司; | 高新达安健康产业投资有限公司;广州达安临床检验中心有限公司; | 2016-07-26 |
财务负责人 | 财务负责人(变更前) | 王铁丁 | 2016-07-26 |
法定代表人变更 | 邓文国 | 王铁丁 | 2015-03-09 |
组织机构备案 | 邓文国,董事长,选举,是;邱昕,经理,选举,;杨波,董事,选举,;张勇,监事,选举,;郑智慧,董事,选举,; | 刘红军,经理,选举,;穆岷,监事,选举,;王铁丁,执行董事,选举,是; | 2015-03-09 |
更多>>视频联播