变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 郑恢敢 | 龙琪 | 2021-09-01 |
负责人变更 | 陈争 | 陈福林 | 2019-04-18 |
联络员备案 | 杨益 | 郑恢敢 | 2018-04-24 |
隶属关系备案 | 中海石油福建新能源有限公司 | 中海石油福建新能源有限公司 | 2018-04-24 |
负责人变更 | 陈华 | 陈争 | 2018-04-24 |
联络员备案 | 无 | 杨益 | 2015-11-11 |
增、补、换照 | 旧照350421100020648 | 新照9***180317 | 2015-11-11 |
更多>>视频联播