变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 郑高健林甦贾雷罗志杰王连祥(职工代表)陈立库刘晓林(职工监事) | 刘晓林(职工监事)易才斌王连祥(职工代表)石书才林甦陈立库郑高健 | 2022-04-13 |
章程备案 | 旧章程 | 2022-02-17新章程 | 2022-04-13 |
董事备案 | 林茂绩王增钿王文栋(职工董事)李志扬张志纲张云英黄文勇姜国锋程元怀 | 王文栋(职工董事)张云英姜国锋张志纲蔡毅平王增钿程元怀黄文勇施加林 | 2022-04-13 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 华电福新能源股份有限公司;神华福能发电有限责任公司;龙岩投资发展集团有限公司; | 国能神福(石狮)发电有限公司;福建华电福瑞能源发展有限公司;龙岩投资发展集团有限公司; | 2022-04-13 |
投资人(股权)变更 | 华电福新能源股份有限公司证照号码:350000100004157;神华福能发电有限责任公司证照号码:350581100090435;龙岩投资发展集团有限公司证照号码:9***503546; | 国能神福(石狮)发电有限公司证照号码:9***40074H;福建华电福瑞能源发展有限公司证照号码:91350100MA33WCDD1Q;龙岩投资发展集团有限公司证照号码:9***503546; | 2022-04-13 |
监事备案 | 郭铁甲陈伟刘晓林(职工监事)黄永坚(监事会主席)张志纲贾雷王连祥(职工代表) | 罗志杰刘晓林(职工监事)郑高健贾雷陈立库王连祥(职工代表)林甦 | 2020-06-24 |
董事备案 | 王增钿林茂绩姜国锋程元怀张云英刘清辉陈水生曾立裘王文栋(职工董事) | 王文栋(职工董事)姜国锋王增钿林茂绩程元怀李志扬张志纲黄文勇张云英 | 2020-06-24 |
法定代表人变更 | 金海斌 | 张云英 | 2019-09-12 |
监事备案 | 张志纲郭铁甲刘曰广刘晓林(职工监事)陈伟王连祥(职工代表)黄永坚(监事会主席) | 陈伟王连祥(职工代表)黄永坚(监事会主席)郭铁甲刘晓林(职工监事)贾雷张志纲 | 2019-09-12 |
董事备案 | 程元怀张云英林茂绩金海斌张光望(职工董事)陈水生王增钿曾立裘姜国锋 | 曾立裘姜国锋王文栋(职工董事)张云英陈水生林茂绩刘清辉王增钿程元怀 | 2019-09-12 |
经理备案 | 张云英 | 姜国锋 | 2019-09-12 |
章程修正案备案 | 旧章程 | 2019-05-23章程修正案:第一条、第十七条、第十八条、第三十四条、第四十五条 | 2019-09-04 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 华电福新能源股份有限公司;神华福能发电有限责任公司;龙岩工贸发展集团有限公司; | 华电福新能源股份有限公司;神华福能发电有限责任公司;龙岩投资发展集团有限公司; | 2019-09-04 |
董事备案 | 张云英(职工代表董事)程元怀金海斌姜国锋李富军林茂绩曾立裘王增钿陈水生 | 王增钿曾立裘金海斌姜国锋陈水生林茂绩张云英程元怀张光望(职工董事) | 2018-11-08 |
法定代表人变更 | 李富军 | 金海斌 | 2018-11-08 |
经理备案 | 金海斌 | 张云英 | 2018-11-08 |
章程备案 | 旧章程 | 2017-09-06新章程 | 2017-11-03 |
监事备案 | 卢范经张晓秋李春水罗志青王连祥杨方刘晓林 | 王连祥(职工代表)黄永坚(监事会主席)刘曰广张志纲陈伟郭铁甲刘晓林(职工监事) | 2017-08-31 |
董事备案 | 熊寿群谢俊钢高剑锋黄友星陈瑞兴李富军郑标传阙福坤江炳思 | 李富军林茂绩程元怀曾立裘金海斌王增钿张云英(职工代表董事)姜国锋陈水生 | 2017-08-31 |
经理备案 | 贾明 | 金海斌 | 2017-08-31 |
更多>>视频联播