变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程 | 2023-12-19 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈小伊(监事);朱雄业(董事);毛海滨(董事);陈志(董事长,经理);马军勇(董事);陶卫彪(董事); | 朱雄业(董事);毛海滨(董事);陈志(经理,董事长);马军勇(董事);陶卫彪(董事);陈小伊(监事);窦泽宇(财务负责人); | 2023-12-19 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 中山市东区博爱五路21号大东裕商业大厦701室之一 | 中山市东区孙文东路597号之一4层456 | 2023-12-19 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 中山市东区博爱五路21号大东裕商业大厦703房 | 中山市东区博爱五路21号大东裕商业大厦701室之一 | 2021-01-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈小伊,监事;陈志,董事长,经理;马军勇,董事;毛海滨,董事;陶卫彪,董事;朱雄业,董事 | 陈小伊,监事;陈志,经理,,董事长;马军勇,董事;毛海滨,董事;陶卫彪,董事;朱雄业,董事 | 2012-12-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2012-12-11 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 经营房地产(只限经营翠亨指定土地)。 | 房地产开发经营。 | 2012-12-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈小伊,监事;雷华清,董事;马军勇,董事;毛海滨,董事;陶卫彪,董事;朱雄业,董事长,经理 | 陈小伊,监事;陈志,董事长,经理;马军勇,董事;毛海滨,董事;陶卫彪,董事;朱雄业,董事 | 2009-04-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 朱雄业 | 陈志 | 2009-04-24 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 经营房地产(只限经营翠亨指定土地);销售:钢材、铝材、建筑材料。 | 经营房地产(只限经营翠亨指定土地)。 | 2009-04-24 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 中山市东区体育路恒信花园B区30卡二层 | 中山市东区博爱五路21号大东裕商业大厦703房 | 2009-04-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2008-11-28 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2008-07-24 | |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2008-08-01 | 2028-08-01 | 2008-07-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈小伊,监事;马军勇,董事;陶卫彪,董事;朱雄业,董事长,经理 | 陈小伊,监事;雷华清,董事;马军勇,董事;毛海滨,董事;陶卫彪,董事;朱雄业,董事长,经理 | 2008-07-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2008-03-12 | |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 中山市广信房地产开发公司 | 中山市广信房地产开发有限公司 | 2008-03-12 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 中山市南朗镇翠亨接待中心 | 中山市东区体育路恒信花园B区30卡二层 | 2008-03-12 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 经营房地产(只限经营翠亨指定土地)。 | 经营房地产(只限经营翠亨指定土地);销售:钢材、铝材、建筑材料。 | 2008-03-12 |
市场主体类型变更 | 3200 | 1140 | 2008-03-12 |
更多>>视频联播