变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 刘勇,邵生富,沈新华,盛延林,吴清寰,田力,周家玲,朱兴福,朱贵法 | 刘勇,邵生富,沈新华,盛延林,吴清寰,田力,傅春荣,朱贵法,翁方强,王伟强,汪建平 | 2006-03-13 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:浙江亿嘉化工有限公司;法定代表人:刘勇;出资额:***;百分比:*.**%;住所:;法人性质:企业法人 | 企业名称:浙江亿嘉化工有限公司;法定代表人:刘勇;出资额:***;百分比:*.**%;住所:;法人性质:企业法人 | 2005-10-26 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:浙江嘉化集团股份有限公司;法定代表人:刘勇;出资额:*****;百分比:**.**%;住所:;法人性质:企业法人 | 企业名称:浙江中房置业股份有限公司;法定代表人:朱兴福;出资额:****;百分比:**.*%;住所:;法人性质:企业法人 | 2005-10-26 |
注册资本(金)变更 | 17500 | 20000 | 2005-10-26 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:浙江中房置业股份有限公司;法定代表人:朱兴福;出资额:****;百分比:**.**%;住所:;法人性质:企业法人 | 企业名称:嘉兴市中华化工有限责任公司;法定代表人:朱贵法;出资额:****;百分比:**.*%;住所:;法人性质:企业法人 | 2005-10-26 |
法定代表人变更 | 姓名:盛延林;证件名称:;证件号码:***************;性别:男;职务:董事 | 姓名:盛延林;证件名称:;证件号码:***************;性别:男;职务:董事 | 2005-10-26 |
法定代表人变更 | - | 姓名:朱兴福;证件名称:;证件号码:******************;性别:男;职务:董事 | 2005-10-26 |
法定代表人变更 | 姓名:周家玲;证件名称:;证件号码:***************;性别:女;职务:监事 | 姓名:周家玲;证件名称:;证件号码:***************;性别:女;职务:监事 | 2005-10-26 |
法定代表人变更 | 姓名:沈新华;证件名称:;证件号码:***************;性别:男;职务:董事 | 姓名:沈新华;证件名称:;证件号码:***************;性别:男;职务:董事 | 2005-10-26 |
法定代表人变更 | 姓名:刘勇;证件名称:;证件号码:***************;性别:男;职务:董事长 | 姓名:刘勇;证件名称:;证件号码:***************;性别:男;职务:董事长 | 2005-10-26 |
法定代表人变更 | 姓名:朱兴福;证件名称:;证件号码:******************;性别:男;职务:董事 | 姓名:朱贵法;证件名称:;证件号码:***************;性别:男;职务:副董事长 | 2005-10-26 |
法定代表人变更 | 姓名:邵生富;证件名称:;证件号码:***************;性别:男;职务:董事 | 姓名:邵生富;证件名称:;证件号码:***************;性别:男;职务:董事 | 2005-10-26 |
投资人(股权)备案 | - | 企业名称:浙江嘉化集团股份有限公司;法定代表人:刘勇;出资额:*****;百分比:**.*%;住所:;法人性质:企业法人 | 2005-10-26 |
法定代表人变更 | 姓名:田力;证件名称:;证件号码:***************;性别:男;职务:监事 | 姓名:田力;证件名称:;证件号码:***************;性别:男;职务:监事 | 2005-10-26 |
法定代表人变更 | 姓名:吴清寰;证件名称:;证件号码:***************;性别:男;职务:董事 | 姓名:吴清寰;证件名称:;证件号码:***************;性别:男;职务:董事 | 2005-10-26 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:上海海因高科技工程有限公司;法定代表人:吴清寰;出资额:****;百分比:*.**%;住所:;法人性质:企业法人 | 企业名称:上海海因高科技工程有限公司;法定代表人:吴清寰;出资额:****;百分比:*.**%;住所:;法人性质:企业法人 | 2005-10-26 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:浙江嘉化实业股份有限公司;法定代表人:刘勇;出资额:*****;百分比:**.**%;住所:;法人性质:企业法人 | 企业名称:浙江嘉化集团股份有限公司;法定代表人:刘勇;出资额:*****;百分比:**.**%;住所:;法人性质:企业法人 | 2005-08-19 |
法定代表人变更 | - | 姓名:朱兴福;证件名称:;证件号码:******************;性别:男;职务:董事 | 2005-06-24 |
投资人(股权)备案 | - | 企业名称:浙江嘉化实业股份有限公司;法定代表人:刘勇;出资额:*****;百分比:**.**%;住所:;法人性质:企业法人 | 2005-06-24 |
法定代表人变更 | 姓名:周家玲;证件名称:;证件号码:***************;性别:女;职务:监事 | 姓名:周家玲;证件名称:;证件号码:***************;性别:女;职务:监事 | 2005-06-24 |
更多>>视频联播