变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-05-17 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:张长吉;董事长:张长吉;总经理:张长吉; | 法定代表人:乔宇;总经理:乔宇;董事长:乔宇; | 2018-01-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:张长吉;执行董事:张长吉; | 执行董事:乔宇;总经理:乔宇; | 2018-01-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:陈镇财;总经理:陈镇财;监事:郭禹; | 执行董事:张长吉;总经理:张长吉;监事:孙明靖; | 2016-08-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:陈镇财;监事:郭禹;总经理:陈镇财;董事长:陈镇财; | 法定代表人:张长吉;董事长:张长吉;监事:孙明靖;总经理:张长吉; | 2016-08-12 |
其他事项备案 | 91440300590703848U | 2016-05-23 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-23 |
更多>>视频联播