变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
发起人名称变更 | 蔡向挺;广东中大一号投资有限合伙企业(有限合伙);广州市达安基因科技有限公司;广州市凯多投资咨询中心(有限合伙);广州市乾靖投资咨询有限公司;杭州创东方富锦投资合伙企业(有限合伙);金石投资有限公司;山南格立创业投资有限公司;上海国药股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海圣众投资管理合伙企业(有限合伙);深圳市创东方富建投资企业(有限合伙);深圳市创东方汇金投资企业(有限合伙);深圳市金银众鑫投资发展有限公司;深圳市唯实投资企业(有限合伙); | 蔡向挺;广东中大一号投资有限合伙企业(有限合伙);广州市达安基因科技有限公司;广州市凯多投资咨询中心(有限合伙);广州市乾靖投资咨询有限公司;杭州创东方富锦投资合伙企业(有限合伙);金石投资有限公司;曲水格立创业投资有限公司;曲水唯实创业投资企业(有限合伙);上海国药股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海圣众投资管理合伙企业(有限合伙);深圳市创东方富建投资企业(有限合伙);深圳市创东方汇金投资企业(有限合伙);深圳市金银众鑫投资发展有限公司; | 2017-06-21 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-06-21 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-10-19 |
董事备案 | 蔡向挺,董事长兼经理,选举,是;陈吾科,董事,选举,;邓喆锋,监事会主席,选举,;丁友刚,董事,选举,;金昂生,监事,选举,;金信汝,监事,选举,;梁宗胜,董事,选举,;钱德英,董事,选举,;汪友明,董事,选举,;王伟霞,董事,选举,;吴爱民,董事,选举,;曾建宁,董事,选举,; | 蔡向挺,董事长兼经理,选举,是;陈吾科,董事,选举,;邓喆锋,监事会主席,选举,;金昂生,监事,选举,;金信汝,监事,选举,;梁宗胜,董事,选举,;钱德英,董事,选举,;汪友明,董事,选举,;王丹舟,董事,选举,;王伟霞,董事,选举,;吴爱民,董事,选举,;曾建宁,董事,选举,; | 2016-04-11 |
组织机构备案 | 蔡向挺,董事长兼经理,选举,是;陈吾科,董事,选举,;邓喆锋,监事会主席,选举,;丁友刚,董事,选举,;金昂生,监事,选举,;金信汝,监事,选举,;梁宗胜,董事,选举,;钱德英,董事,选举,;汪友明,董事,选举,;王伟霞,董事,选举,;吴爱民,董事,选举,;曾建宁,董事,选举,; | 蔡向挺,董事长兼经理,选举,是;陈吾科,董事,选举,;邓喆锋,监事会主席,选举,;金昂生,监事,选举,;金信汝,监事,选举,;梁宗胜,董事,选举,;钱德英,董事,选举,;汪友明,董事,选举,;王丹舟,董事,选举,;王伟霞,董事,选举,;吴爱民,董事,选举,;曾建宁,董事,选举,; | 2016-04-11 |
执照副本变更 | 3 | 4 | 2015-11-03 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2015-11-03 |
更多>>视频联播