变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 华静,谭婵,郑建军 | 华静,郑建军,梁永恒 | 2021-09-08 |
法定代表人变更 | 谭婵 | 梁永恒 | 2021-09-08 |
经理备案 | 卓强 | 郑建军 | 2019-12-11 |
董事备案 | 华静,谭婵,卓强 | 华静,谭婵,郑建军 | 2019-12-11 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-07-31 |
监事备案 | 李建宁(董事);刘春清(副董事长);麦燕玉(监事);杨伟华(董事长兼经理); | 华静(董事);林汉聪(监事);谭婵(董事长);卓强(董事兼经理); | 2018-07-31 |
经理备案 | 李建宁(董事);刘春清(副董事长);麦燕玉(监事);杨伟华(董事长兼经理); | 华静(董事);林汉聪(监事);谭婵(董事长);卓强(董事兼经理); | 2018-07-31 |
住所(经营场所)变更 | 广州市增城区永宁街香山大道38号1号楼 | 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号5栋七楼自编3号 | 2018-07-31 |
董事备案 | 李建宁(董事);刘春清(副董事长);麦燕玉(监事);杨伟华(董事长兼经理); | 华静(董事);林汉聪(监事);谭婵(董事长);卓强(董事兼经理); | 2018-07-31 |
组织机构备案 | 李建宁(董事);刘春清(副董事长);麦燕玉(监事);杨伟华(董事长兼经理); | 华静(董事);林汉聪(监事);谭婵(董事长);卓强(董事兼经理); | 2018-07-31 |
法定代表人变更 | 杨伟华 | 谭婵 | 2018-07-31 |
董事备案 | 李建宁,董事,委派,;刘春清,董事兼经理,选举,;麦燕玉,监事,委派,;杨伟华,董事长,委派,是; | 李建宁,董事,委派,;刘春清,副董事长,选举,;麦燕玉,监事,委派,;杨伟华,董事长兼经理,委派,是; | 2017-09-20 |
组织机构备案 | 李建宁(董事);刘春清(董事兼经理);麦燕玉(监事);杨伟华(董事长); | 李建宁(董事);刘春清(副董事长);麦燕玉(监事);杨伟华(董事长兼经理); | 2017-09-20 |
董事备案 | 李建宁(董事);刘春清(董事兼经理);麦燕玉(监事);杨伟华(董事长); | 李建宁(董事);刘春清(副董事长);麦燕玉(监事);杨伟华(董事长兼经理); | 2017-09-20 |
经理备案 | 李建宁(董事);刘春清(董事兼经理);麦燕玉(监事);杨伟华(董事长); | 李建宁(董事);刘春清(副董事长);麦燕玉(监事);杨伟华(董事长兼经理); | 2017-09-20 |
资金数额变更 | 5000.0000(单位:万元) | 15200.0000(单位:万元) | 2017-09-20 |
组织机构备案 | 李建宁,董事,委派,;刘春清,董事兼经理,选举,;麦燕玉,监事,委派,;杨伟华,董事长,委派,是; | 李建宁,董事,委派,;刘春清,副董事长,选举,;麦燕玉,监事,委派,;杨伟华,董事长兼经理,委派,是; | 2017-09-20 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-09-20 |
董事备案 | 李建宁,董事,委派,;麦俊桦,董事,选举,;麦燕玉,监事,委派,;杨伟华,董事长兼经理,委派,是; | 李建宁,董事,委派,;刘春清,董事兼经理,选举,;麦燕玉,监事,委派,;杨伟华,董事长,委派,是; | 2017-02-13 |
组织机构备案 | 李建宁,董事,委派,;麦俊桦,董事,选举,;麦燕玉,监事,委派,;杨伟华,董事长兼经理,委派,是; | 李建宁,董事,委派,;刘春清,董事兼经理,选举,;麦燕玉,监事,委派,;杨伟华,董事长,委派,是; | 2017-02-13 |
更多>>视频联播