变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人(股权)变更 | 林秀群证照号码:******************;楼龙龙证照号码:******************;黄秀华证照号码:******************;王冰证照号码:******************;陈玉娜证照号码:******************;何进敏证照号码:******************; | 林秀群证照号码:******************楼龙龙证照号码:******************黄秀华证照号码:******************王冰证照号码:******************陈玉娜证照号码:******************何进敏证照号码:******************陈爱玉证照号码:******************王红生证照号码:******************王婉金证照号码:******************兰馨证照号码:****************** | 2016-07-26 |
经理备案 | 楼龙龙 | 董事长兼总经理:林秀群 | 2016-07-26 |
董事备案 | 富永木子林秀群楼龙龙 | 董事长兼总经理:林秀群董事:富永木子董事:翁许细 | 2016-07-26 |
章程备案 | 旧章程 | 见2016年7月21日新章程 | 2016-07-26 |
章程备案 | 旧章程 | 2016-06-08见2016年6月8日新章程 | 2016-06-13 |
法定代表人变更 | 楼龙龙 | 林秀群 | 2016-06-13 |
董事备案 | 楼龙龙 | 董事兼总经理:楼龙龙董事长:林秀群董事:富永木子 | 2016-01-11 |
监事备案 | 林秀群 | 监事:岳福荣 | 2016-01-11 |
章程备案 | 旧章程 | 见2015年12月20日公司新章程 | 2016-01-11 |
增、补、换照 | 新照*****************C | 2016-01-11 | |
投资人(股权)变更 | 林秀群证照号码:******************;楼龙龙证照号码:******************; | 林秀群证照号码:******************楼龙龙证照号码:******************黄秀华证照号码:******************王冰证照号码:******************陈玉娜证照号码:******************何进敏证照号码:****************** | 2016-01-11 |
联络员备案 | 阮彩枝 | 林丽萍 | 2016-01-11 |
经理备案 | 楼龙龙 | 董事兼总经理:楼龙龙 | 2016-01-11 |
增、补、换照 | 旧照*************** | 新照*****************C | 2015-10-15 |
信息公示联络员备案 | 无 | 阮彩枝 | 2015-10-15 |
更多>>视频联播