变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘忠泰 | 崔莹楠 | 2021-01-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘忠泰 | 崔莹楠 | 2021-01-21 |
其他事项备案 | 桦川县农村信用合作联社 | 桦川县农村信用合作联社 | 2021-01-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李莹 | 刘忠泰 | 2018-03-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李莹 | 刘忠泰 | 2018-03-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘光涛; | 李莹; | 2015-07-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘光涛 | 李莹 | 2015-07-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘光涛; | 刘光涛; | 2015-04-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘光涛 | 刘光涛 | 2015-04-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 苗静辉; | 刘光涛; | 2015-04-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苗静辉 | 刘光涛 | 2015-04-15 |
更多>>视频联播