变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他变更 | 姓名:叶童,职务:经理;姓名:鄢永红,职务:执行董事;姓名:王小珍,职务:监事; | 姓名:叶童,职务:经理;姓名:鄢选财,职务:监事;姓名:叶童,职务:执行董事; | 2021-08-30 |
投资人(股权)变更 | 投资人:叶童,出资额:10万人民币,占5%,出资方式:货币,出资时间:2012-03-10;投资人:鄢永红,出资额:190万人民币,占95%,出资方式:货币,出资时间:2012-03-10; | 投资人:鄢永红,出资额:2万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2012-03-10;投资人:叶童,出资额:198万,占99%,出资方式:货币,出资时间:2012-03-10; | 2021-08-30 |
法定代表人变更 | 鄢永红 | 叶童 | 2021-08-30 |
投资人(股权)变更 | 投资人:鄢翠红,出资额:10万人民币,占5%,出资方式:货币,出资时间:2012-03-10;投资人:鄢永红,出资额:190万人民币,占95%,出资方式:货币,出资时间:2012-03-10; | 投资人:叶童,出资额:10万人民币,占5%,出资方式:货币,出资时间:2012-03-10;投资人:鄢永红,出资额:190万人民币,占95%,出资方式:货币,出资时间:2012-03-10; | 2019-01-17 |
其他变更 | 姓名:鄢永红,职务:执行董事;姓名:鄢翠红,职务:经理;姓名:王小珍,职务:监事; | 姓名:叶童,职务:经理;姓名:鄢永红,职务:执行董事;姓名:王小珍,职务:监事; | 2019-01-17 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-01-17 |
其他变更 | 91361100589235901R | 2016-06-23 |
更多>>视频联播