变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘坪 | 杨一群 | 2023-11-29 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 山东省青岛市即墨区蓝鳌路672号1号楼一单元9层911户 | 山东省青岛市即墨区文化路308号中交中央公园B区3号楼333室 | 2023-11-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘凯 | 刘坪 | 2021-08-18 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 山东省青岛市即墨市文化路546号 | 山东省青岛市即墨区蓝鳌路672号1号楼一单元9层911户 | 2020-10-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘永先 | 刘凯 | 2020-10-30 |
联络员备案 | 姓名俞志芳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,固定电话:****,移动电话:****,邮箱:**** | 2016-04-26 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 褚楠 | 刘永先 | 2016-04-26 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 山东青岛即墨市金华街1号 | 山东省青岛市即墨市文化路546号 | 2015-09-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 高红 | 褚楠 | 2015-04-21 |
更多>>视频联播