变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2019-09-23 |
股东变更 | 广州中大控股有限公司,广州中山大学科技园有限公司 | 广州中大控股有限公司 | 2019-09-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-09-23 | |
组织机构备案 | 李诗晴(董事);卢凯旋(董事长兼经理);杨志军(董事);朱海(监事); | 李诗晴(监事);卢凯旋(董事兼经理);王尔新(董事长);杨志军(董事); | 2018-07-02 |
监事备案 | 李诗晴(董事);卢凯旋(董事长兼经理);杨志军(董事);朱海(监事); | 李诗晴(监事);卢凯旋(董事兼经理);王尔新(董事长);杨志军(董事); | 2018-07-02 |
法定代表人变更 | 卢凯旋 | 王尔新 | 2018-07-02 |
董事备案 | 李诗晴(董事);卢凯旋(董事长兼经理);杨志军(董事);朱海(监事); | 丁利(董事);符正平(董事);谷晓丰(董事兼经理);侯志红(监事会主席);黄桂(董事);李胜兰(董事);李诗晴(监事);林斌(董事);刘小芳(监事);卢凯旋(董事兼经理);陆缨(监事);王尔新(董事长);王健(监事);徐向东(监事);杨志军(董事); | 2018-07-02 |
董事备案 | 卢凯旋,董事长兼经理,选举,是;杨志军,董事,选举,;郑颖如,董事,选举,;朱海,监事,选举,; | 丁利,董事,委派,;符正平,董事,委派,;谷晓丰,董事兼经理,委派,;侯志红,监事会主席,选举,;黄桂,董事,委派,;李胜兰,董事,委派,;李诗晴,董事,选举,;林斌,董事,委派,;刘小芳,监事,委派,;卢凯旋,董事长兼经理,选举,是;陆缨,监事,委派,;王健,监事,委派,;徐向东,监事,委派,;杨志军,董事,选举,;朱海,监事,选举,; | 2017-07-28 |
董事备案 | 卢凯旋(董事长兼经理);杨志军(董事);郑颖如(董事);朱海(监事); | 丁利(董事);符正平(董事);谷晓丰(董事兼经理);侯志红(监事会主席);黄桂(董事);李胜兰(董事);李诗晴(董事);林斌(董事);刘小芳(监事);卢凯旋(董事长兼经理);陆缨(监事);王健(监事);徐向东(监事);杨志军(董事);朱海(监事); | 2017-07-28 |
组织机构备案 | 卢凯旋(董事长兼经理);杨志军(董事);郑颖如(董事);朱海(监事); | 李诗晴(董事);卢凯旋(董事长兼经理);杨志军(董事);朱海(监事); | 2017-07-28 |
组织机构备案 | 卢凯旋,董事长兼经理,选举,是;杨志军,董事,选举,;郑颖如,董事,选举,;朱海,监事,选举,; | 李诗晴,董事,选举,;卢凯旋,董事长兼经理,选举,是;杨志军,董事,选举,;朱海,监事,选举,; | 2017-07-28 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-06-07 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-06-07 |
监事备案 | 丁利,董事,委派,;符正平,董事,委派,;谷晓丰,董事兼经理,委派,;黄桂,董事,委派,;李胜兰,董事,委派,;林斌,董事,委派,;钱华,监事,委派,;舒小燕,监事会主席,选举,;谭劲松,董事长,选举,是;王健,监事,委派,; | 卢凯旋,董事长兼经理,选举,是;杨志军,董事,选举,;郑颖如,董事,选举,;朱海,监事,选举,; | 2016-06-02 |
法定代表人变更 | 谭劲松 | 卢凯旋 | 2016-06-02 |
董事备案 | 丁利,董事,委派,;符正平,董事,委派,;谷晓丰,董事兼经理,委派,;黄桂,董事,委派,;李胜兰,董事,委派,;林斌,董事,委派,;钱华,监事,委派,;舒小燕,监事会主席,选举,;谭劲松,董事长,选举,是;王健,监事,委派,; | 丁利,董事,委派,;符正平,董事,委派,;谷晓丰,董事兼经理,委派,;侯志红,监事会主席,选举,;黄桂,董事,委派,;李胜兰,董事,委派,;林斌,董事,委派,;刘小芳,监事,委派,;卢凯旋,董事长兼经理,选举,是;陆缨,监事,委派,;王健,监事,委派,;徐向东,监事,委派,;杨志军,董事,选举,;郑颖如,董事,选举,;朱海,监事,选举,; | 2016-06-02 |
经理备案 | 丁利,董事,委派,;符正平,董事,委派,;谷晓丰,董事兼经理,委派,;黄桂,董事,委派,;李胜兰,董事,委派,;林斌,董事,委派,;钱华,监事,委派,;舒小燕,监事会主席,选举,;谭劲松,董事长,选举,是;王健,监事,委派,; | 卢凯旋,董事长兼经理,选举,是;杨志军,董事,选举,;郑颖如,董事,选举,;朱海,监事,选举,; | 2016-06-02 |
组织机构备案 | 丁利,董事,委派,;符正平,董事,委派,;谷晓丰,董事兼经理,委派,;黄桂,董事,委派,;李胜兰,董事,委派,;林斌,董事,委派,;钱华,监事,委派,;舒小燕,监事会主席,选举,;谭劲松,董事长,选举,是;王健,监事,委派,; | 卢凯旋,董事长兼经理,选举,是;杨志军,董事,选举,;郑颖如,董事,选举,;朱海,监事,选举,; | 2016-06-02 |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区中山二路74号院内 | 广州市海珠区新港西路135号中大科技综合楼B座自编1614房 | 2016-06-02 |
章程备案 | 变更前 | 2015-03-23 |
更多>>视频联播