变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 工商联络员:赵杨敏; | 工商联络员:冯昶章; | 2019-03-12 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1999-03-16,2019-03-16,20 | 1999-03-16,2029-03-16, | 2019-03-12 |
章程备案 | 2019-03-12 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:牟勇;总经理:黄伟;监事:黄炯;董事长:黄伟;董事:刘伟进;董事:刘崇; | 董事:牟勇;董事长:黄伟;监事:黄炯;董事:王敏远;总经理:黄伟;董事:刘崇; | 2016-11-11 |
其他事项备案 | 91440300708480978T | 2015-08-21 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心26楼 | 深圳市福田区沙头街道车公庙泰然八路31号深业泰然大厦F座601、602室 | 2015-08-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:黄炯;总经理:高圣元;其他董事:刘伟进;其他董事:牟勇;其他董事:刘崇;董事长:高圣元;法定代表人:高圣元;工商联络员:毛华; | 监事:黄炯;总经理:黄伟;董事长:黄伟;其他董事:刘伟进;其他董事:刘崇;其他董事:牟勇;法定代表人:黄伟;工商联络员:赵杨敏; | 2015-08-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:高圣元;董事:刘伟进;董事:刘崇;董事长:高圣元;董事:牟勇;监事:黄炯; | 董事:牟勇;总经理:黄伟;董事:刘崇;监事:黄炯;董事长:黄伟;董事:刘伟进; | 2015-08-21 |
其他事项备案 | 监事:黄炯;总经理:高圣元;其他董事:刘伟进;其他董事:牟勇;其他董事:刘崇;董事长:高圣元;法定代表人:高圣元;工商联络员:毛华; | 监事:黄炯;总经理:黄伟;董事长:黄伟;其他董事:刘伟进;其他董事:刘崇;其他董事:牟勇;法定代表人:黄伟;工商联络员:赵杨敏; | 2015-08-21 |
更多>>视频联播