变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名:孙均;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张慧卿;证件号码:******************;职位:监事;姓名:楼佳波;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:金平;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:陈奕坚;证件号码:******************;职位:监事;姓名:马超超;证件号码:******************;职位:董事兼总经理; | 姓名:周琳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:楼佳波;证件号码:******************;职位:经理;姓名:楼佳波;证件号码:******************;职位:执行董事; | 2020-12-08 |
住所变更 | 萧山区北干街道金城路****号*楼 | 浙江省杭州市萧山区北干街道博学路***号科创中心*号楼****-*室 | 2020-09-04 |
联系电话变更 | ******** | ******** | 2020-09-04 |
邮政编码变更 | 原邮政编码:311202 | 新邮政编码:311200 | 2020-09-04 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:杭州市萧山区国有资产经营总公司;出资额:****万;百分比:***%; | 企业名称:杭州萧山金融控股集团有限公司;出资额:****万;百分比:***%; | 2020-06-15 |
出资日期备案 | 企业名称:杭州市萧山区国有资产经营总公司;出资日期: | 企业名称:杭州市萧山区国有资产经营总公司;出资日期: | 2019-05-21 |
章程备案 | 2019-05-21 | ||
出资方式备案 | 2019-05-21 | ||
出资比例备案 | 企业名称:杭州市萧山区国有资产经营总公司;出资额:****万;百分比:***% | 企业名称:杭州市萧山区国有资产经营总公司;出资额:****万;百分比:***% | 2019-05-21 |
法定代表人变更 | 张倩 | 楼佳波 | 2018-09-03 |
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330181000024111组织机构代码证:665249388 | 统一社会信用代码:913301096652493882 | 2016-09-21 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人):楼佳波;组织机构:陈奕坚职务:监事;郭一迅职务:董事;金平职务:监事会主席;楼佳波职务:董事长;马超超职务:董事兼总经理;张慧卿职务:监事; | 法定代表人(负责人):张倩;组织机构:陈奕坚职务:监事;何刚职务:董事;金平职务:监事会主席;马超超职务:董事兼总经理;张慧卿职务:监事;张倩职务:董事长; | 2016-09-21 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人):施华珺;组织机构:陈奕坚职务:监事;傅超职务:董事兼总经理;郭一迅职务:董事;金平职务:监事会主席;施华珺职务:董事长;张慧卿职务:监事; | 法定代表人(负责人):楼佳波;组织机构:陈奕坚职务:监事;郭一迅职务:董事;金平职务:监事会主席;楼佳波职务:董事长;马超超职务:董事兼总经理;张慧卿职务:监事; | 2014-04-14 |
更多>>视频联播