变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2023-09-01 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 广东省铁路建设投资集团有限公司12379.000000万 | 广东省铁路建设投资集团有限公司11760.050000万;中铁建工集团有限公司618.950000万 | 2022-06-06 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2022-06-06 |
章程备案 | 章程 | 2022-06-06 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 广东省铁路建设投资集团有限公司 | 广东省铁路建设投资集团有限公司;中铁建工集团有限公司 | 2022-06-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 朱其雄(董事);苏少云(董事);刘萍(监事);茹正华(董事);黎庆雄(总经理,董事长);刘烈群(监事会主席);李少雄(职工监事); | 苏少云(董事);刘萍(监事);黎庆雄(总经理,董事长);刘烈群(监事会主席);李少雄(职工监事);茹正华(董事);柳阳(董事);朱其雄(董事); | 2022-06-06 |
章程备案 | 章程 | 2021-12-22 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 苏少云(董事);刘萍(监事);黎庆雄(董事长);祁军(董事);刘烈群(监事会主席);李少雄(职工监事);茹正华(董事);朱其雄(总经理,董事); | 苏少云(董事);刘萍(监事);黎庆雄(总经理,董事长);刘烈群(监事会主席);李少雄(职工监事);茹正华(董事);朱其雄(董事); | 2021-08-31 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产项目投资、开发、建设及营销;物业管理,物业维修,保洁服务;物业租赁,汽车租赁,招标代理;以自有资金投资实业;集团公司管内铁路沿线土地、站点综合开发及经营;集团公司管内铁路沿线广告策划、设计、制作、发布、代理;加工、生产:与轨道交通建设、运输有关的采石和建材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产项目投资、开发、建设及营销;物业管理,物业维修,保洁服务;物业租赁,汽车租赁,招标代理;以自有资金投资实业;集团公司管内铁路沿线土地、站点综合开发及经营;集团公司管内铁路沿线广告策划、设计、制作、发布、代理;加工、生产:与轨道交通建设、运输有关的采石和建材;机动车辆的停放管理;代收代缴水电费;餐厅经营管理,农副产品的收购、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-08-31 |
章程备案 | 章程 | 2021-08-31 | |
章程备案 | 章程 | 2021-02-01 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产及配套设施的开发、经营,园林绿化,物业管理;物业租赁,物业策划咨询顾问,房地产中介服务,以自有资金投资实业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产项目投资、开发、建设及营销;物业管理,物业维修,保洁服务;物业租赁,汽车租赁,招标代理;以自有资金投资实业;集团公司管内铁路沿线土地、站点综合开发及经营;集团公司管内铁路沿线广告策划、设计、制作、发布、代理;加工、生产:与轨道交通建设、运输有关的采石和建材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-02-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 祁军(董事);贾自力(董事);刘烈群(监事会主席);刘萍(监事);李少雄(职工监事);黎庆雄(董事长,总经理);苏少云(职工代表监事,专职外部董事); | 苏少云(董事);刘萍(监事);黎庆雄(董事长);祁军(董事);刘烈群(监事会主席);李少雄(职工监事);茹正华(董事);朱其雄(总经理,董事); | 2021-02-01 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 9355万元 | 12379万元人民币 | 2021-02-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 梁育辉 | 黎庆雄 | 2019-07-08 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2019-07-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 广东省铁路建设投资集团有限公司;广东地方铁路有限责任公司 | 广东省铁路建设投资集团有限公司 | 2019-07-08 |
章程备案 | 章程 | 2019-07-08 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李少雄(职工监事);祁军(董事);黎庆雄(董事,总经理);王建华(职工董事);刘烈群(监事会主席);贾自力(董事);刘萍(监事);梁育辉(董事长); | 祁军(董事);贾自力(董事);刘烈群(监事会主席);刘萍(监事);李少雄(职工监事);黎庆雄(董事长,总经理);苏少云(专职外部董事); | 2019-07-08 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2018-03-15 |
更多>>视频联播