变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2022-03-03 | |
股东名称变更 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司,国光电器股份有限公司,张家港市国泰华荣化工新材料有限公司,广州市花都区锂才材料科技合伙企业(普通合伙),宜宾天原集团股份有限公司 | 江苏国泰国际集团股份有限公司,国光电器股份有限公司,张家港市国泰华荣化工新材料有限公司,广州市花都区锂才材料科技合伙企业(普通合伙),宜宾天原集团股份有限公司 | 2022-03-03 |
董事备案 | 补雄,邓敏,罗云,王政强,张郑,张志鹏,郑崖民 | 补雄,罗云,王政强,张郑,郑崖民,黄颖,颜华 | 2021-09-29 |
监事备案 | 常志华,封凯中,郭军 | 张爱兵,常志华,封凯中 | 2021-09-29 |
监事备案 | 封凯中,郭军,吴层 | 封凯中,郭军,常志华 | 2020-06-03 |
住所(经营场所)变更 | 广州市花都区凤凰南路56号之四201室 | 广州市花都区凤凰南路56号之四M104室 | 2020-06-03 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-06-03 | |
董事备案 | 补雄,邓敏,何波,罗云,张郑,张志鹏,郑崖民 | 王攻强,罗云,补雄,邓敏,张郑,张志鹏,郑崖民 | 2019-07-29 |
法定代表人变更 | 罗云 | 王攻强 | 2019-07-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-11-19 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市花都区新雅街镜湖大道8号G4 | 广州市花都区凤凰南路56号之四201室 | 2018-11-19 |
组织机构备案 | 补雄(董事);邓敏(董事);封凯中(监事);郭军(监事);何波(董事);罗云(董事长);袁昌杰(监事会主席);张郑(董事兼经理);张志鹏(董事);郑崖民(董事); | 补雄(董事);邓敏(董事);封凯中(监事);郭军(监事);何波(董事);罗云(董事长);吴层(监事);张郑(董事兼经理);张志鹏(董事);郑崖民(董事); | 2018-09-26 |
监事备案 | 补雄(董事);邓敏(董事);封凯中(监事);郭军(监事);何波(董事);罗云(董事长);袁昌杰(监事会主席);张郑(董事兼经理);张志鹏(董事);郑崖民(董事); | 补雄(董事);邓敏(董事);封凯中(监事);郭军(监事);何波(董事);罗云(董事长);吴层(监事);张郑(董事兼经理);张志鹏(董事);郑崖民(董事); | 2018-09-26 |
董事备案 | 蔡华章,监事,委派,;陈瑞祥,董事,委派,;郭军,董事,委派,;何伟成,董事长,委派,是;胡国荣,董事,委派,;钱亚明,监事,委派,;王一明,董事,委派,;张郑,董事兼经理,委派,;郑崖民,董事,选举,; | 补雄,董事,委派,;邓敏,董事,委派,;封凯中,监事,委派,;郭军,监事,委派,;何波,董事,委派,;罗云,董事长,选举,是;袁昌杰,监事会主席,选举,;张郑,董事兼经理,委派,;张志鹏,董事,委派,;郑崖民,董事,委派,; | 2017-07-31 |
组织机构备案 | 蔡华章,监事,委派,;陈瑞祥,董事,委派,;郭军,董事,委派,;何伟成,董事长,委派,是;胡国荣,董事,委派,;钱亚明,监事,委派,;王一明,董事,委派,;张郑,董事兼经理,委派,;郑崖民,董事,选举,; | 补雄,董事,委派,;邓敏,董事,委派,;封凯中,监事,委派,;郭军,监事,委派,;何波,董事,委派,;罗云,董事长,选举,是;袁昌杰,监事会主席,选举,;张郑,董事兼经理,委派,;张志鹏,董事,委派,;郑崖民,董事,委派,; | 2017-07-31 |
监事备案 | 蔡华章,监事,委派,;陈瑞祥,董事,委派,;郭军,董事,委派,;何伟成,董事长,委派,是;胡国荣,董事,委派,;钱亚明,监事,委派,;王一明,董事,委派,;张郑,董事兼经理,委派,;郑崖民,董事,选举,; | 补雄,董事,委派,;邓敏,董事,委派,;封凯中,监事,委派,;郭军,监事,委派,;何波,董事,委派,;罗云,董事长,选举,是;袁昌杰,监事会主席,选举,;张郑,董事兼经理,委派,;张志鹏,董事,委派,;郑崖民,董事,委派,; | 2017-07-31 |
组织机构备案 | 蔡华章(监事);陈瑞祥(董事);郭军(董事);何伟成(董事长);胡国荣(董事);钱亚明(监事);王一明(董事);张郑(董事兼经理);郑崖民(董事); | 补雄(董事);邓敏(董事);封凯中(监事);郭军(监事);何波(董事);罗云(董事长);袁昌杰(监事会主席);张郑(董事兼经理);张志鹏(董事);郑崖民(董事); | 2017-07-31 |
监事备案 | 蔡华章(监事);陈瑞祥(董事);郭军(董事);何伟成(董事长);胡国荣(董事);钱亚明(监事);王一明(董事);张郑(董事兼经理);郑崖民(董事); | 补雄(董事);邓敏(董事);封凯中(监事);郭军(监事);何波(董事);罗云(董事长);袁昌杰(监事会主席);张郑(董事兼经理);张志鹏(董事);郑崖民(董事); | 2017-07-31 |
董事备案 | 蔡华章(监事);陈瑞祥(董事);郭军(董事);何伟成(董事长);胡国荣(董事);钱亚明(监事);王一明(董事);张郑(董事兼经理);郑崖民(董事); | 补雄(董事);邓敏(董事);封凯中(监事);郭军(监事);何波(董事);罗云(董事长);袁昌杰(监事会主席);张郑(董事兼经理);张志鹏(董事);郑崖民(董事); | 2017-07-31 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-07-24 |
更多>>视频联播