变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张建林 | 张晓颖 | 2022-03-25 |
联络员备案 | 董好征 | 司彬彬 | 2022-03-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周红芹 | 张建林 | 2020-10-12 |
联络员备案 | 朱晓慧 | 董好征 | 2020-10-12 |
联络员备案 | 无 | 朱晓慧 | 2016-07-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 岳宁宁 | 周红芹 | 2016-07-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 常巧玲 | 岳宁宁 | 2015-03-31 |
更多>>视频联播