变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈岳森 | 赵耀 | 2021-08-12 |
联络员备案 | 魏瑜 | 陈玉莲 | 2021-08-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 魏瑜(董事);陈炽坤(监事);罗文婷(监事);马江涛(董事);陈岳森(董事长,董事,总经理);谢家雄(监事会主席); | 李绪宏(董事);罗文婷(监事);谢家雄(监事会主席);赵耀(董事长,总经理,董事);周思丹(监事);刘桂红(董事); | 2021-08-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2016-01-11 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈炽坤,监事;陈岳森,董事,董事长,总经理;高莉,监事;马江涛,董事;魏瑜,董事;谢家雄,监事 | 陈炽坤,监事;陈岳森,董事,董事长,总经理;罗文婷,监事;马江涛,董事;魏瑜,董事;谢家雄,监事长 | 2016-01-11 |
市场主体类型变更 | 1190 | 1153 | 2016-01-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈岳森,董事,董事长,总经理;高莉,监事;廖剑霖,监事,监事主席;刘文军,监事;马江涛,董事;魏瑜,董事 | 陈炽坤,监事;陈岳森,董事,董事长,总经理;高莉,监事;刘文军,监事;马江涛,董事;魏瑜,董事 | 2016-01-11 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 实业投资,资产经营,基础设施建设投资,电力和热能源项目投资。 | 实业投资,资产经营,基础设施建设投资,电力和热能源项目投资,企业管理咨询服务,经济信息咨询服务,商务信息咨询服务,财务信息咨询服务,市场信息咨询服务。 | 2015-10-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高莉,监事;廖剑霖,监事,监事主席;廖梅芳,董事;刘文军,监事;马江涛,董事;魏瑜,董事,董事长;郑汉全,总经理 | 陈岳森,董事,董事长,总经理;高莉,监事;廖剑霖,监事,监事主席;刘文军,监事;马江涛,董事;魏瑜,董事 | 2015-08-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 魏瑜 | 陈岳森 | 2015-08-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2015-01-14 | |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 58140.920800 | 72215.920800 | 2015-01-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高莉,监事;廖剑霖,监事主席;廖梅芳,董事;刘文军,监事;马江涛,董事;魏瑜,董事,董事长;郑汉全,总经理 | 高莉,监事;廖剑霖,监事,监事主席;廖梅芳,董事;刘文军,监事;马江涛,董事;魏瑜,董事,董事长;郑汉全,总经理 | 2015-01-14 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 实业投资,资产经营,基础设施建设投资,电力和热能源项目投资(以上项目涉及前置审批的须取得审批证件或文件方可经营)。 | 实业投资,资产经营,基础设施建设投资,电力和热能源项目投资。 | 2015-01-14 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1190 | 2015-01-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈中,监事;廖剑霖,监事主席;廖梅芳,董事;刘文军,监事;马江涛,董事;齐运军,总经理;魏瑜,董事,董事长 | 高莉,监事;廖剑霖,监事主席;廖梅芳,董事;刘文军,监事;马江涛,董事;魏瑜,董事,董事长;郑汉全,总经理 | 2013-03-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2013-03-15 | |
市场主体类型变更 | 1190 | 1152 | 2012-08-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈中,监事;廖剑霖,监事主席;刘文军,监事;马江涛,董事;齐运军,总经理;魏瑜,董事,董事长;朱俊凯,董事 | 陈中,监事;廖剑霖,监事主席;廖梅芳,董事;刘文军,监事;马江涛,董事;齐运军,总经理;魏瑜,董事,董事长 | 2012-08-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2012-08-29 |
更多>>视频联播