变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:无锡馥海投资管理有限公司、出资额:1500.400000、出资比例:68.200000;股东名称:深圳市子鼠技术有限公司、出资额:49.940000、出资比例:2.270000;股东名称:蒋容、出资额:449.680000、出资比例:20.440000;股东名称:肖胜安、出资额:199.980000、出资比例:9.090000; | 股东名称:无锡馥海投资管理有限公司、出资额:1349.920000、出资比例:61.360000;股东名称:蒋容、出资额:450.120000、出资比例:20.460000;股东名称:深圳市子鼠技术有限公司、出资额:220.000000、出资比例:10.000000;股东名称:肖胜安、出资额:179.960000、出资比例:8.180000; | 2016-07-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:林少安;董事:蒋容;董事长:赵霞;总经理:蒋容;董事:刘新峰;董事:戴玉峰;董事:黄建新; | 董事:戴玉峰;董事:黄建新;董事长:赵霞;董事:蒋容;监事:肖胜安;总经理:蒋容;董事:刘新峰; | 2016-07-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:无锡赛新投资管理有限公司、出资额:1500.400000、出资比例:68.200000;股东名称:蒋容、出资额:699.600000、出资比例:31.800000; | 股东名称:无锡馥海投资管理有限公司、出资额:1500.400000、出资比例:68.200000;股东名称:深圳市子鼠技术有限公司、出资额:49.940000、出资比例:2.270000;股东名称:蒋容、出资额:449.680000、出资比例:20.440000;股东名称:肖胜安、出资额:199.980000、出资比例:9.090000; | 2016-01-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:林少安、出资额:200.000000、出资比例:9.100000;股东名称:无锡赛新投资管理有限公司、出资额:1500.400000、出资比例:68.200000;股东名称:蒋容、出资额:499.600000、出资比例:22.700000; | 股东名称:无锡赛新投资管理有限公司、出资额:1500.400000、出资比例:68.200000;股东名称:蒋容、出资额:699.600000、出资比例:31.800000; | 2015-09-09 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 半导体产品、高科技产品的研发与销售及其相关的技术服务。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^ | 半导体产品、高科技产品的研发与销售及其相关的技术服务,经营进出口业务。^ | 2015-06-18 |
其他事项备案 | 股东名称:蒋容、出资额:369.600000、出资比例:16.800000;股东名称:林少安、出资额:330.000000、出资比例:15.000000;股东名称:无锡赛新投资管理有限公司、出资额:1500.400000、出资比例:68.200000; | 股东名称:林少安、出资额:200.000000、出资比例:9.100000;股东名称:无锡赛新投资管理有限公司、出资额:1500.400000、出资比例:68.200000;股东名称:蒋容、出资额:499.600000、出资比例:22.700000; | 2015-04-07 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区香蜜湖街道深南大道6025号英龙展业大厦29楼层01室 | 深圳市南山区高新区科丰路2号特发信息港大厦B栋601-602单元 | 2015-03-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:蒋容、出资额:300.000000、出资比例:50.000000;股东名称:林少安、出资额:300.000000、出资比例:50.000000; | 股东名称:蒋容、出资额:369.600000、出资比例:16.800000;股东名称:林少安、出资额:330.000000、出资比例:15.000000;股东名称:无锡赛新投资管理有限公司、出资额:1500.400000、出资比例:68.200000; | 2014-11-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:蒋容;监事:林少安;总经理:蒋容; | 总经理:蒋容;董事:刘新峰;董事:蒋容;董事:戴玉峰;监事:林少安;董事长:赵霞;董事:黄建新; | 2014-11-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 600 | 2200 | 2014-11-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:林少安;法定代表人:蒋容;董事长:蒋容;总经理:蒋容;股东:蒋容;股东:林少安; | 其他董事:戴玉峰;董事长:赵霞;监事:林少安;其他董事:刘新峰;法定代表人:赵霞;其他董事:黄建新;其他董事:蒋容;股东:林少安;股东:蒋容;总经理:蒋容; | 2014-11-25 |
更多>>视频联播