变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 2022-03-17章程备案 | 2022-03-17 |
章程备案 | 无 | 2021-08-24公司经营范围变更 | 2021-08-24 |
经营范围变更 | 项目投资;道路、管网、城市基础设施;销售:建材、花卉苗木(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)及其他无需许可或审批的合法项目。 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;市政设施管理;建筑材料销售;礼品花卉销售;物业管理;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2021-08-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨祯建郝杉刘婷游志祥陶义 | 王婷婷王磊常晶游志祥陈会英 | 2020-07-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨强周长春吴红川黄加洪 | 李彦梁雅茹左建军王昌毅 | 2020-07-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周长春 | 李彦 | 2020-07-15 |
章程修正案备案 | 无 | 2020-07-15 | |
法定代表人变更 | 周长春 | 王昌毅 | 2020-07-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨祯建肖福菊游志祥陶义郝杉 | 刘婷陶义杨祯建游志祥郝杉 | 2020-07-01 |
联络员备案 | 李心***备案手机:*** | 严佳***备案手机:***(网上办理) | 2020-04-07 |
章程备案 | 无 | 2020-03-12股东变更 | 2020-03-12 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2020-03-12 |
投资人(股权)变更 | 成都市温江区国资金融工作办公室出资50000万人民币; | 成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司出资50000万人民币; | 2020-03-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 万志伟,董事;游志祥,监事;黄学甫,董事长;肖福菊,监事;陶义,监事;郝杉,监事;吴红川,董事;杨祯建,监事;张大林,董事兼总经理; | 郝杉,监事;吴红川,董事;杨祯建,监事;游志祥,监事;肖福菊,监事;陶义,监事;周长春,董事兼总经理;黄加洪,董事长;杨强,董事; | 2019-06-11 |
法定代表人变更 | 张大林 | 周长春 | 2019-06-11 |
投资人(股权)变更 | 项目投资;道路、管网、城市基础设施;房地产开发经营;销售:建材、花卉苗木(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)及其他无需许可或审批的合法项目。 | 项目投资;道路、管网、城市基础设施;销售:建材、花卉苗木(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)及其他无需许可或审批的合法项目。 | 2018-12-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2018-10-09 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 万志伟,董事黄学甫,董事长张大林,董事兼总经理 | 万志伟,董事黄学甫,董事长张大林,董事兼总经理吴红川,董事 | 2017-09-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 肖福菊,监事陶义,监事郝杉,监事杨祯建,监事 | 肖福菊,监事陶义,监事郝杉,监事杨祯建,监事游志祥,监事 | 2017-09-15 |
法定代表人变更 | 康毅 | 张大林 | 2017-09-15 |
更多>>视频联播