变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 2020-10-28 | 2020-11-04 |
经营范围变更 | 批发零售:工艺美术品、预包装食品兼散装食品(含冷冻食品);农副产品加工与销售(生产加工限成都市范围外的分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 批发零售(含网上销售):工艺美术品、预包装食品兼散装食品(含冷冻食品);农副产品加工与销售(生产加工限成都市范围外的分支机构经营);房屋租赁(非住宅房屋租赁);社会经济信息咨询(不含投资咨询);商务信息咨询服务;信息技术咨询服务;互联网信息服务;会议及展览服务;供应链管理服务;企业管理服务;专业设计服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2020-11-04 |
投资人(股权)变更 | 王和兵出资50.2万人民币;余文群出资47.06万人民币;张党辉出资240.98万人民币;刘鹏坤出资25万人民币;曾玲出资50.2万人民币;付国喜出资365.78万人民币;罗松桥出资220.78万人民币; | 王和兵出资57.73万人民币;余文群出资54.12万人民币;张党辉出资268.47万人民币;刘鹏坤出资25万人民币;曾玲出资57.73万人民币;付国喜出资268.48万人民币;罗松桥出资268.47万人民币; | 2020-11-04 |
章程修正案备案 | 无 | ;2020-04-24 | 2020-04-27 |
其他事项备案 | 王和兵出资50.2万人民币;余文群出资47.06万;张党辉出资240.98万;刘鹏坤出资25万人民币;刘洪出资30万人民币;罗松桥出资190.78万人民币;曾玲出资50.2万人民币;付国喜出资335.78万人民币;张万鸿出资30万人民币; | 王和兵出资50.200000万人民币;余文群出资47.060000万人民币;张党辉出资240.980000万人民币;刘鹏坤出资25万人民币;曾玲出资50.200000万人民币;付国喜出资365.78万人民币;罗松桥出资220.78万人民币; | 2020-04-27 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 付国喜,33.58%;刘洪,3.0%;刘鹏坤,2.5%;罗松桥,19.08%;王和兵,5.02%;杨勇,5.02%;余文群,4.71%;曾玲,5.02%;张党辉,19.08%;张万鸿,3.0%; | 付国喜,33.58%;刘洪,3.0%;刘鹏坤,2.5%;罗松桥,19.08%;王和兵,5.02%;余文群,4.7%;曾玲,5.02%;张党辉,24.1%;张万鸿,3.0%; | 2019-10-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-10-18 | ||
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 付国喜,货币,40.0万元;刘洪,30.0万元;刘鹏坤,25.0万元;罗松桥,货币,120.0万元;王和兵,50.2万元;杨勇,50.2万元;余文群,47.06万元;曾玲,货币,40.0万元;张党辉,190.78万元;张万鸿,30.0万元; | 付国喜,货币,40.0万元;刘洪,30.0万元;刘鹏坤,25.0万元;罗松桥,货币,120.0万元;王和兵,50.2万元;余文群,47.06万元;曾玲,货币,40.0万元;张党辉,240.98万元;张万鸿,30.0万元; | 2019-10-18 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 付国喜,货币;刘洪;刘鹏坤;罗松桥,货币;王和兵;杨勇;余文群;曾玲,货币;张党辉;张万鸿; | 付国喜,货币;刘洪;刘鹏坤;罗松桥,货币;王和兵;余文群;曾玲,货币;张党辉;张万鸿; | 2019-10-18 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 付国喜;刘洪;刘鹏坤;罗松桥;王和兵;杨勇;余文群;曾玲;张党辉;张万鸿; | 付国喜;刘洪;刘鹏坤;罗松桥;王和兵;余文群;曾玲;张党辉;张万鸿; | 2019-10-18 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 付国喜;刘洪;刘鹏坤;罗松桥;王和兵;杨勇;余文群;曾玲;张党辉;张万鸿;缪建军; | 付国喜;刘洪;刘鹏坤;罗松桥;王和兵;杨勇;余文群;曾玲;张党辉;张万鸿; | 2018-08-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2018-08-27 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2015-12-01 | ||
投资人(股权)变更 | 销售:工艺美术品、预包装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 批发零售:工艺美术品、预包装食品兼散装食品(含冷冻食品);农副产品加工与销售(生产加工限成都市范围外的分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2015-12-01 |
清算组备案 | 2015-12-01 | ||
法定代表人变更 | 罗松桥 | 付国喜 | 2015-06-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张党辉,监事 | 2015-06-29 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2015-06-29 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 罗松桥,执行董事兼总经理 | 罗松桥,经理 | 2015-06-29 |
其他事项备案 | 300 | 1000 | 2015-02-05 |
更多>>视频联播