变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 胡志强 | 李甫 | 2024-05-28 |
董事备案 | 叶小鹤;胡志强;鞠学东;沈清;高树明 | 鞠学东;叶小鹤;高树明;商照聪;胡志强 | 2021-12-30 |
董事备案 | 鞠学东;徐力珩;胡志强;高树明;叶小鹤 | 沈清;叶小鹤;高树明;鞠学东;胡志强 | 2021-11-26 |
经理备案 | 胡志强 | 沈清 | 2021-11-26 |
章程修正案备案 | 无 | 2021-07-20章程修正案 | 2021-11-26 |
法定代表人变更 | 徐力珩 | 胡志强 | 2021-11-26 |
注册资本(金)变更 | 96000.000000万人民币 | 123500.000000万人民币 | 2021-11-26 |
经理备案 | 胡志强 | 2020-08-24 | |
监事备案 | 方广清;何建民;李莉 | 何建民;赖永华;方广清 | 2020-08-24 |
法定代表人变更 | 马晓宾 | 徐力珩 | 2020-06-08 |
董事备案 | 高树明;孙喆浩;鞠学东;马晓宾;叶小鹤 | 叶小鹤;鞠学东;高树明;胡志强;徐力珩 | 2020-06-08 |
经理备案 | 2020-06-08 | ||
监事备案 | 何建民;李莉;方广清 | 何建民;方广清;李莉 | 2020-06-08 |
董事备案 | 高树明;孙喆浩;马晓宾;王培龙;王宁 | 高树明;马晓宾;孙喆浩;鞠学东;叶小鹤 | 2020-04-16 |
经理备案 | 2020-04-16 | ||
监事备案 | 何建民;李莉;方广清 | 何建民;李莉;方广清 | 2020-04-16 |
注册资本(金)变更 | 71000.000000万人民币 | 96000.000000万人民币 | 2019-12-05 |
章程修正案备案 | 无 | 2019-12-04章程修正案 | 2019-12-05 |
监事备案 | 何建民;王宇;方广清 | 方广清;何建民;李莉 | 2019-08-05 |
章程修正案备案 | 无 | 2018-10-25章程修正案 | 2018-12-29 |
更多>>视频联播