变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 耿士娜 | 乔木 | 2020-08-19 |
董事备案 | 王博;胡冰;张海泉 | 张海泉;王志红;胡冰 | 2016-08-24 |
监事备案 | 李瑞蕾 | 耿士娜 | 2016-08-24 |
董事备案 | 郭宇;张海泉;郑新桥 | 张海泉;王博;胡冰 | 2015-12-14 |
投资人(股权)变更 | 上海中城未来投资有限公司;嵩岳资产管理有限公司;河南地产商会投资有限公司; | 嵩岳资产管理有限公司;上海中城未来投资有限公司; | 2015-12-14 |
监事备案 | 王东霞 | 李瑞蕾 | 2015-12-14 |
章程备案 | 2015-05-30章程备案 | 2015-12-08章程备案 | 2015-12-14 |
经理备案 | 郭宇 | 王博 | 2015-12-14 |
投资人(股权)变更 | 上海中城未来投资有限公司;河南地产商会投资有限公司; | 上海中城未来投资有限公司;河南地产商会投资有限公司;嵩岳资产管理有限公司; | 2015-06-16 |
章程备案 | 无 | 2015-05-30章程备案 | 2015-06-16 |
更多>>视频联播