变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所变更 | 中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-1428C室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1128室 | 2021-02-22 |
章程修正案备案 | 2017-12-28章程备案 | 2020-11-30章程修正案 | 2021-02-22 |
监事备案 | 杨吟华 | 王玲筱 | 2019-09-26 |
工商登记联络员备案 | 周韵 | 王玲筱 | 2019-09-26 |
法定代表人变更 | 高山 | 房伟力 | 2019-07-12 |
工商登记联络员备案 | 杨晓波 | 周韵 | 2018-05-07 |
董事备案 | 刘政宁;田汉卿;吴淳;张保华 | 田汉卿;刘政宁;张保华;吴淳;陈其 | 2018-05-07 |
章程备案 | 无 | 2017-12-28章程备案 | 2018-05-07 |
监事备案 | 无 | 杨吟华 | 2018-05-07 |
董事备案 | 孔祥南;张保华;吴淳;田汉卿 | 田汉卿;吴淳;刘政宁;张保华 | 2017-12-08 |
注册资本(金)变更 | 10000.0000万人民币 | 15000.0000万人民币 | 2017-12-08 |
董事备案 | 田汉卿;张保华;罗鹏;吴淳 | 田汉卿;张保华;孔祥南;吴淳 | 2016-02-04 |
经理备案 | 蔡俊 | 张保华 | 2016-02-04 |
法定代表人变更 | 王溯舸 | 高山 | 2016-02-04 |
更多>>视频联播