变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2020-02-28 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:吴伯轩;监事:沈嘉红;董事:李拥军; | 监事:舒畅;董事:沈嘉红;董事:李拥军; | 2018-07-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:郭丽;法定代表人:郭丽;董事长:郭丽; | 总经理:钟文敏;法定代表人:钟文敏;董事长:钟文敏; | 2018-05-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:郭丽;董事长:郭丽; | 总经理:钟文敏;董事长:钟文敏; | 2018-05-10 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市罗湖区嘉宾路金威大厦6层东侧北边 | 深圳市罗湖区南湖街道和平路1161号泰山大厦15楼1502室 | 2016-06-07 |
其他事项备案 | 91440300192269855F | 2016-05-24 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 工商联络员:李庭芬;法定代表人:周涛;总经理:周涛;董事长:周涛;其他董事:郭丽;监事:沈嘉红;其他董事:李拥军; | 总经理:郭丽;工商联络员:谢林基;法定代表人:郭丽;董事长:郭丽;监事:沈嘉红;其他董事:吴伯轩;其他董事:李拥军; | 2016-05-24 |
其他事项备案 | 工商联络员:李庭芬;法定代表人:周涛;总经理:周涛;董事长:周涛;其他董事:郭丽;监事:沈嘉红;其他董事:李拥军; | 总经理:郭丽;工商联络员:谢林基;法定代表人:郭丽;董事长:郭丽;监事:沈嘉红;其他董事:吴伯轩;其他董事:李拥军; | 2016-05-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:郭丽;监事:沈嘉红;总经理:周涛;董事:李拥军;董事长:周涛; | 董事长:郭丽;监事:沈嘉红;董事:李拥军;董事:吴伯轩;总经理:郭丽; | 2016-05-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:沈嘉红;董事:迟家方;董事:刘永健;总经理:周涛;董事长:周涛; | 监事:沈嘉红;董事:郭丽;董事:李拥军;总经理:周涛;董事长:周涛; | 2015-08-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:沈嘉红;董事:刘永健;董事长:罗燕群;董事:迟家方;总经理:罗燕群; | 董事长:周涛;董事:刘永健;董事:迟家方;总经理:周涛;监事:沈嘉红; | 2015-04-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:罗燕群;监事:沈嘉红;总经理:罗燕群;其他董事:迟家方;其他董事:刘永健;董事长:罗燕群; | 其他董事:刘永健;法定代表人:周涛;总经理:周涛;监事:沈嘉红;董事长:周涛;其他董事:迟家方; | 2015-04-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:迟家方;监事:沈嘉红;总经理:罗燕群;董事长:罗燕群;董事:梁晓东; | 总经理:罗燕群;董事长:罗燕群;董事:刘永健;监事:沈嘉红;董事:迟家方; | 2015-01-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:罗燕群;董事:梁晓东;董事:谢建平;监事:孙筠;董事长:罗燕群; | 总经理:罗燕群;董事:迟家方;董事:梁晓东;监事:沈嘉红;董事长:罗燕群; | 2014-08-01 |
其他事项备案 | 1 | 2 | 2014-03-13 |
市场主体类型变更 | 全民 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2014-03-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市航运集团有限公司、出资额:.000000、出资比例:.000000; | 股东名称:深圳市航运集团有限公司、出资额:300.000000、出资比例:100.000000; | 2014-03-13 |
其他事项备案 | 工商联络员:李庭芬;监事:孙筠;董事长:罗燕群;其他董事:谢建平;总经理:罗燕群;其他董事:梁晓东; | 2014-03-13 | |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-03-13 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1994-05-29,2014-05-29 | 1994-05-29,2044-05-29 | 2014-03-13 |
更多>>视频联播