变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周泉,高洁,张莉,杨有陆,祝向东,郭雷,刘成,于琪淇,吴晓岚,王煜 | 监事:高小涵 | 2019-07-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭雷,高小涵,张国征,叶利,潘云水,李慧庆,丁懿宜,张铭,陆梅,宋晓琳 | 郭雷,高小涵,张国征,叶利,潘云水,李慧庆,丁懿宜,张铭,陆梅,陈志元 | 2019-07-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭雷,高小涵,张国征,张铭,陆梅,宋晓琳,刘成,于琪淇,吴晓岚,王煜 | 郭雷,高小涵,张国征,张铭,陆梅,宋晓琳,叶利,潘云水,李慧庆,丁懿宣, | 2019-07-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭雷,高小涵,周泉,张莉,杨有陆,祝向东,刘成,于琪淇,吴晓岚,王煜 | 董事:张国征,宋晓琳,郭雷,陆梅,张铭 | 2019-07-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭雷,高小涵,张国征,张铭,陆梅,宋晓琳,刘成,于琪淇,吴晓岚,王煜 | 郭雷,高小涵,张国征,张铭,陆梅,宋晓琳,叶利,潘云水,李慧庆,丁懿宣, | 2018-08-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周泉,高洁,张莉,杨有陆,祝向东,郭雷,刘成,于琪淇,吴晓岚,王煜 | 监事:高小涵 | 2018-08-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭雷,高小涵,张国征,叶利,潘云水,李慧庆,丁懿宜,张铭,陆梅,宋晓琳 | 郭雷,高小涵,张国征,叶利,潘云水,李慧庆,丁懿宜,张铭,陆梅,陈志元 | 2018-08-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭雷,高小涵,周泉,张莉,杨有陆,祝向东,刘成,于琪淇,吴晓岚,王煜 | 董事:张国征,宋晓琳,郭雷,陆梅,张铭 | 2018-08-02 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路13号106室; | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路473号建融楼1栋商业9层; | 2018-01-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭雷,高小涵,张国征,叶利,潘云水,李慧庆,丁懿宜,张铭,陆梅,宋晓琳 | 郭雷,高小涵,张国征,叶利,潘云水,李慧庆,丁懿宜,张铭,陆梅,陈志元 | 2017-10-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭雷,高小涵,周泉,张莉,杨有陆,祝向东,刘成,于琪淇,吴晓岚,王煜 | 董事:张国征,宋晓琳,郭雷,陆梅,张铭 | 2017-10-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭雷,高小涵,张国征,张铭,陆梅,宋晓琳,刘成,于琪淇,吴晓岚,王煜 | 郭雷,高小涵,张国征,张铭,陆梅,宋晓琳,叶利,潘云水,李慧庆,丁懿宣, | 2017-10-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周泉,高洁,张莉,杨有陆,祝向东,郭雷,刘成,于琪淇,吴晓岚,王煜 | 监事:高小涵 | 2017-10-15 |
实收资本变更 | 10000 | 20000 | 2017-09-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司;出资:10000;百分比:100;企业法人 | 乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司;出资:20000;百分比:100;企业法人 | 2017-09-29 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10000 | 20000 | 2017-09-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭雷,高小涵,张国征,叶利,潘云水,李慧庆,丁懿宜,张铭,陆梅,宋晓琳 | 郭雷,高小涵,张国征,叶利,潘云水,李慧庆,丁懿宜,张铭,陆梅,陈志元 | 2017-06-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭雷,高小涵,周泉,张莉,杨有陆,祝向东,刘成,于琪淇,吴晓岚,王煜 | 董事:张国征,宋晓琳,郭雷,陆梅,张铭 | 2017-06-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭雷,高小涵,张国征,张铭,陆梅,宋晓琳,刘成,于琪淇,吴晓岚,王煜 | 郭雷,高小涵,张国征,张铭,陆梅,宋晓琳,叶利,潘云水,李慧庆,丁懿宣, | 2017-06-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周泉,高洁,张莉,杨有陆,祝向东,郭雷,刘成,于琪淇,吴晓岚,王煜 | 监事:高小涵 | 2017-06-10 |
更多>>视频联播