变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 1900-01-01 | 2017-12-18 | 2018-03-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 工商联络员:曹薇玲;其他:邸让梅;其他:忻国社;监事:倪海娥;董事长:陈焕正;总经理:陈焕正;其他:童童;其他:李达;法定代表人:陈焕正; | 董事长:邸让梅;总经理:林路;法定代表人:林路;其他董事:唐培亮;其他董事:蔡鹏;工商联络员:王浩胜;其他董事:林路;监事:曹茂柱;其他董事:李达; | 2018-03-14 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1997-08-29,2017-08-29,20 | 1997-08-29,, | 2018-03-14 |
2018-03-14 | |||
其他事项备案 | 工商联络员:曹薇玲;其他:邸让梅;其他:忻国社;监事:倪海娥;董事长:陈焕正;总经理:陈焕正;其他:童童;其他:李达;法定代表人:陈焕正; | 董事长:邸让梅;总经理:林路;法定代表人:林路;其他董事:唐培亮;其他董事:蔡鹏;工商联络员:王浩胜;其他董事:林路;监事:曹茂柱;其他董事:李达; | 2018-03-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:邸让梅;董事:童童;董事:李达;董事:忻国社;监事:倪海娥;董事长:陈焕正;总经理:陈焕正; | 董事:蔡鹏;董事长:邸让梅;董事:李达;总经理:林路;董事:唐培亮;董事:林路;监事:曹茂柱; | 2018-03-14 |
其他事项备案 | 9144030027937392XX | 2017-08-03 |
更多>>视频联播