变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2019-10-28 | ||
2019-10-28 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-10-28 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-10-28 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:吕胜洲;董事:潘科; | 董事:温翎;董事:潘科; | 2019-04-04 |
章程备案 | 2018-12-13 | ||
章程备案 | 2018-02-02 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:时伟;董事长:时伟; | 董事长:白景涛;法定代表人:白景涛; | 2018-02-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:时伟; | 董事长:白景涛; | 2018-02-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:栢艺投资有限公司、出资额:3000.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:栢艺投资有限公司、出资额:160000.000000、出资比例:100.000000; | 2017-04-25 |
投资总额变更 | 6000 | 160000 | 2017-04-25 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区临海大道海运中心口岸楼607房 | 深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心口岸楼607房 | 2017-04-25 |
章程备案 | 2017-04-25 | ||
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000,344 | 160000,344 | 2017-04-25 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-12-21 |
其他事项备案 | 91440300792553729U | 2016-05-12 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:赵建莉;法定代表人:王志贤;其他董事:郑少平;董事长:王志贤;其他董事:朱英姿; | 其他董事:潘科;法定代表人:时伟;其他董事:吕胜洲;董事长:时伟;监事:赵建莉; | 2016-05-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:王志贤;监事:赵建莉;董事:朱英姿;董事:郑少平; | 董事:吕胜洲;董事:潘科;董事长:时伟;监事:赵建莉; | 2016-05-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:郑少平;董事长:王志贤;监事:赵建莉;董事:张日忠; | 董事:朱英姿;监事:赵建莉;董事长:王志贤;董事:郑少平; | 2015-12-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:张日忠;监事:赵建莉;董事:倪路伦;董事长:王志贤; | 董事:张日忠;董事:郑少平;董事长:王志贤;监事:赵建莉; | 2014-12-01 |
更多>>视频联播