变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所(经营场所)变更 | 广州市花都区炭步镇南街工业区兴华路 | 广州市花都区华大路1号自编4栋(2#厂房)二楼 | 2021-09-13 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-09-13 | |
董事备案 | 程默,关勇,胡警政,刘静,欧阳依丹,叶开穗,朱蕾 | 关勇,胡警政,刘静,欧阳依丹,叶开穗,朱蕾,李佳珍 | 2021-05-28 |
经理备案 | 刘燕英 | 叶开穗 | 2020-05-09 |
法定代表人变更 | 林少惠 | 叶开穗 | 2020-05-09 |
董事备案 | 关勇,胡警政,黄永新,林少惠,刘静,刘燕英,欧阳依丹 | 关勇,胡警政,刘静,欧阳依丹,程默,朱蕾,叶开穗 | 2020-05-09 |
监事备案 | 纪新亮,温德俊,巫莉 | 邱婉银,巫莉,张湘军 | 2020-05-09 |
监事备案 | 纪新亮,温德俊,郑晓鸥 | 纪新亮,温德俊,巫莉 | 2019-12-18 |
董事备案 | 陈丽冰,董事,选举,;关勇,董事,委派,;胡警政,董事,委派,;黄永新,副董事长,委派,;纪新亮,监事,委派,;林少惠,董事长,委派,是;刘静,董事,选举,;欧阳依丹,董事,选举,;温德俊,监事会主席,选举,;谢志宏,经理,委派,;郑晓鸥,监事,委派,; | 关勇,董事,委派,;胡警政,董事,委派,;黄永新,副董事长,委派,;纪新亮,监事,委派,;林少惠,董事长,委派,是;刘静,董事,委派,;刘燕英,董事兼经理,委派,;欧阳依丹,董事,委派,;温德俊,监事会主席,选举,;郑晓鸥,监事,委派,; | 2018-04-28 |
组织机构备案 | 陈丽冰,董事,选举,;关勇,董事,委派,;胡警政,董事,委派,;黄永新,副董事长,委派,;纪新亮,监事,委派,;林少惠,董事长,委派,是;刘静,董事,选举,;欧阳依丹,董事,选举,;温德俊,监事会主席,选举,;谢志宏,经理,委派,;郑晓鸥,监事,委派,; | 关勇,董事,委派,;胡警政,董事,委派,;黄永新,副董事长,委派,;纪新亮,监事,委派,;林少惠,董事长,委派,是;刘静,董事,委派,;刘燕英,董事兼经理,委派,;欧阳依丹,董事,委派,;温德俊,监事会主席,选举,;郑晓鸥,监事,委派,; | 2018-04-28 |
董事备案 | 陈丽冰(董事);关勇(董事);胡警政(董事);黄永新(副董事长);纪新亮(监事);林少惠(董事长);刘静(董事);欧阳依丹(董事);温德俊(监事会主席);谢志宏(经理);郑晓鸥(监事); | 关勇(董事);胡警政(董事);黄永新(副董事长);纪新亮(监事);林少惠(董事长);刘静(董事);刘燕英(董事兼经理);欧阳依丹(董事);温德俊(监事会主席);郑晓鸥(监事); | 2018-04-28 |
组织机构备案 | 陈丽冰(董事);关勇(董事);胡警政(董事);黄永新(副董事长);纪新亮(监事);林少惠(董事长);刘静(董事);欧阳依丹(董事);温德俊(监事会主席);谢志宏(经理);郑晓鸥(监事); | 关勇(董事);胡警政(董事);黄永新(副董事长);纪新亮(监事);林少惠(董事长);刘静(董事);刘燕英(董事兼经理);欧阳依丹(董事);温德俊(监事会主席);郑晓鸥(监事); | 2018-04-28 |
经理备案 | 陈丽冰(董事);关勇(董事);胡警政(董事);黄永新(副董事长);纪新亮(监事);林少惠(董事长);刘静(董事);欧阳依丹(董事);温德俊(监事会主席);谢志宏(经理);郑晓鸥(监事); | 关勇(董事);胡警政(董事);黄永新(副董事长);纪新亮(监事);林少惠(董事长);刘静(董事);刘燕英(董事兼经理);欧阳依丹(董事);温德俊(监事会主席);郑晓鸥(监事); | 2018-04-28 |
经理备案 | 陈丽冰,董事,选举,;关勇,董事,委派,;胡警政,董事,委派,;黄永新,副董事长,委派,;纪新亮,监事,委派,;林少惠,董事长,委派,是;刘静,董事,选举,;欧阳依丹,董事,选举,;温德俊,监事会主席,选举,;谢志宏,经理,委派,;郑晓鸥,监事,委派,; | 关勇,董事,委派,;胡警政,董事,委派,;黄永新,副董事长,委派,;纪新亮,监事,委派,;林少惠,董事长,委派,是;刘静,董事,委派,;刘燕英,董事兼经理,委派,;欧阳依丹,董事,委派,;温德俊,监事会主席,选举,;郑晓鸥,监事,委派,; | 2018-04-28 |
组织机构备案 | 关勇,董事,委派,;胡警政,董事,委派,;黄永新,副董事长,委派,;纪新亮,监事,委派,;林少惠,董事长,委派,是;林玉贞,监事会主席,委派,;邱文,董事,委派,;谢志宏,董事兼经理,委派,;郑晓鸥,监事,委派,;钟迪,董事,委派,; | 陈丽冰,董事,选举,;关勇,董事,委派,;胡警政,董事,委派,;黄永新,副董事长,委派,;纪新亮,监事,委派,;林少惠,董事长,委派,是;刘静,董事,选举,;欧阳依丹,董事,选举,;温德俊,监事会主席,选举,;谢志宏,经理,委派,;郑晓鸥,监事,委派,; | 2017-06-06 |
监事备案 | 关勇(董事);胡警政(董事);黄永新(副董事长);纪新亮(监事);林少惠(董事长);林玉贞(监事会主席);邱文(董事);谢志宏(董事兼经理);郑晓鸥(监事);钟迪(董事); | 陈丽冰(董事);关勇(董事);胡警政(董事);黄永新(副董事长);纪新亮(监事);林少惠(董事长);刘静(董事);欧阳依丹(董事);温德俊(监事会主席);谢志宏(经理);郑晓鸥(监事); | 2017-06-06 |
监事备案 | 关勇,董事,委派,;胡警政,董事,委派,;黄永新,副董事长,委派,;纪新亮,监事,委派,;林少惠,董事长,委派,是;林玉贞,监事会主席,委派,;邱文,董事,委派,;谢志宏,董事兼经理,委派,;郑晓鸥,监事,委派,;钟迪,董事,委派,; | 陈丽冰,董事,选举,;关勇,董事,委派,;胡警政,董事,委派,;黄永新,副董事长,委派,;纪新亮,监事,委派,;林少惠,董事长,委派,是;刘静,董事,选举,;欧阳依丹,董事,选举,;温德俊,监事会主席,选举,;谢志宏,经理,委派,;郑晓鸥,监事,委派,; | 2017-06-06 |
董事备案 | 关勇(董事);胡警政(董事);黄永新(副董事长);纪新亮(监事);林少惠(董事长);林玉贞(监事会主席);邱文(董事);谢志宏(董事兼经理);郑晓鸥(监事);钟迪(董事); | 陈丽冰(董事);关勇(董事);胡警政(董事);黄永新(副董事长);纪新亮(监事);林少惠(董事长);刘静(董事);欧阳依丹(董事);温德俊(监事会主席);谢志宏(经理);郑晓鸥(监事); | 2017-06-06 |
组织机构备案 | 关勇(董事);胡警政(董事);黄永新(副董事长);纪新亮(监事);林少惠(董事长);林玉贞(监事会主席);邱文(董事);谢志宏(董事兼经理);郑晓鸥(监事);钟迪(董事); | 陈丽冰(董事);关勇(董事);胡警政(董事);黄永新(副董事长);纪新亮(监事);林少惠(董事长);刘静(董事);欧阳依丹(董事);温德俊(监事会主席);谢志宏(经理);郑晓鸥(监事); | 2017-06-06 |
董事备案 | 关勇,董事,委派,;胡警政,董事,委派,;黄永新,副董事长,委派,;纪新亮,监事,委派,;林少惠,董事长,委派,是;林玉贞,监事会主席,委派,;邱文,董事,委派,;谢志宏,董事兼经理,委派,;郑晓鸥,监事,委派,;钟迪,董事,委派,; | 陈丽冰,董事,选举,;关勇,董事,委派,;胡警政,董事,委派,;黄永新,副董事长,委派,;纪新亮,监事,委派,;林少惠,董事长,委派,是;刘静,董事,选举,;欧阳依丹,董事,选举,;温德俊,监事会主席,选举,;谢志宏,经理,委派,;郑晓鸥,监事,委派,; | 2017-06-06 |
更多>>视频联播