变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 陈剑钊(监事会主席);陈敏(董事);冯康(董事长);冯艳芬(监事);何烈军(董事);何宇亮(董事);黄选娜(监事);黄展鹏(董事兼经理);李进一(董事);林卫云(董事);罗翼(董事);唐仲良(董事); | 陈剑钊(监事会主席);陈敏(董事);冯康(董事长);冯艳芬(监事);何烈军(副董事长);何宇亮(董事);黄选娜(监事);黄展鹏(董事兼经理);李进一(董事);林卫云(董事);罗翼(董事);唐仲良(董事);夏芳汝; | 2018-02-27 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-02-27 |
组织机构备案 | 陈剑钊,监事会主席,选举,;陈敏,董事,选举,;冯康,董事长,选举,是;冯艳芬,监事,选举,;何烈军,董事,选举,;何宇亮,董事,选举,;黄选娜,监事,选举,;黄展鹏,董事兼经理,选举,;李进一,董事,选举,;林卫云,董事,选举,;罗翼,董事,选举,;唐仲良,董事,选举,; | 陈剑钊,监事会主席,选举,;陈敏,董事,选举,;冯康,董事长,选举,是;冯艳芬,监事,选举,;何烈军,副董事长,选举,;何宇亮,董事,选举,;黄选娜,监事,选举,;黄展鹏,董事兼经理,选举,;李进一,董事,选举,;林卫云,董事,选举,;罗翼,董事,选举,;唐仲良,董事,选举,; | 2018-02-27 |
地址变更申报 | 广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层西侧单元 | 广州市天河区华景1路南方通信大厦九层东西侧 | 2018-02-27 |
组织机构备案 | 陈剑钊(监事会主席);陈敏(董事);冯康(董事长);冯艳芬(监事);何烈军(董事);何宇亮(董事);黄选娜(监事);黄展鹏(董事兼经理);李进一(董事);林卫云(董事);罗翼(董事);唐仲良(董事); | 陈剑钊(监事会主席);陈敏(董事);冯康(董事长);冯艳芬(监事);何烈军(副董事长);何宇亮(董事);黄选娜(监事);黄展鹏(董事兼经理);李进一(董事);林卫云(董事);罗翼(董事);唐仲良(董事); | 2018-02-27 |
董事备案 | 陈剑钊,监事会主席,选举,;陈敏,董事,选举,;冯康,董事长,选举,是;冯艳芬,监事,选举,;何烈军,董事,选举,;何宇亮,董事,选举,;黄选娜,监事,选举,;黄展鹏,董事兼经理,选举,;李进一,董事,选举,;林卫云,董事,选举,;罗翼,董事,选举,;唐仲良,董事,选举,; | 陈剑钊,监事会主席,选举,;陈敏,董事,选举,;冯康,董事长,选举,是;冯艳芬,监事,选举,;何烈军,副董事长,选举,;何宇亮,董事,选举,;黄选娜,监事,选举,;黄展鹏,董事兼经理,选举,;李进一,董事,选举,;林卫云,董事,选举,;罗翼,董事,选举,;唐仲良,董事,选举,;夏芳汝,,,; | 2018-02-27 |
执照副本变更 | 1 | 2 | 2017-04-12 |
地址变更申报 | 地址变更、申报(变更前) | 广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层西侧单元 | 2017-04-12 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-04-12 |
住所(经营场所)变更 | 广州市南沙区环市大道南25号A4栋610房 | 广州市南沙区进港大道80号421房 | 2017-02-14 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-02-14 |
董事备案 | 陈剑钊,监事会主席,选举,;冯康,董事长,选举,是;冯艳芬,监事,选举,;何烈军,董事,选举,;何宇亮,董事,选举,;黄选娜,监事,选举,;黄展鹏,董事兼经理,选举,;林卫云,董事,选举,;唐仲良,董事,选举,; | 陈剑钊,监事会主席,选举,;陈敏,董事,选举,;冯康,董事长,选举,是;冯艳芬,监事,选举,;何烈军,董事,选举,;何宇亮,董事,选举,;黄选娜,监事,选举,;黄展鹏,董事兼经理,选举,;李进一,董事,选举,;林卫云,董事,选举,;罗翼,董事,选举,;唐仲良,董事,选举,;夏芳汝,,,; | 2016-10-26 |
组织机构备案 | 陈剑钊,监事会主席,选举,;冯康,董事长,选举,是;冯艳芬,监事,选举,;何烈军,董事,选举,;何宇亮,董事,选举,;黄选娜,监事,选举,;黄展鹏,董事兼经理,选举,;林卫云,董事,选举,;唐仲良,董事,选举,; | 陈剑钊,监事会主席,选举,;陈敏,董事,选举,;冯康,董事长,选举,是;冯艳芬,监事,选举,;何烈军,董事,选举,;何宇亮,董事,选举,;黄选娜,监事,选举,;黄展鹏,董事兼经理,选举,;李进一,董事,选举,;林卫云,董事,选举,;罗翼,董事,选举,;唐仲良,董事,选举,; | 2016-10-26 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-06-03 |
组织机构备案 | 陈剑钊,监事,选举,;冯康,董事长,选举,是;何烈军,董事兼经理,选举,;何宇亮,董事,选举,;黄展鹏,董事,选举,;林卫云,董事,选举,;孙彦彬,监事会主席,选举,;唐仲良,董事,选举,;周玉娟,监事,选举,; | 陈剑钊,监事会主席,选举,;冯康,董事长,选举,是;冯艳芬,监事,选举,;何烈军,董事,选举,;何宇亮,董事,选举,;黄选娜,监事,选举,;黄展鹏,董事兼经理,选举,;林卫云,董事,选举,;唐仲良,董事,选举,; | 2016-06-03 |
经理备案 | 陈剑钊,监事,选举,;冯康,董事长,选举,是;何烈军,董事兼经理,选举,;何宇亮,董事,选举,;黄展鹏,董事,选举,;林卫云,董事,选举,;孙彦彬,监事会主席,选举,;唐仲良,董事,选举,;周玉娟,监事,选举,; | 陈剑钊,监事会主席,选举,;冯康,董事长,选举,是;冯艳芬,监事,选举,;何烈军,董事,选举,;何宇亮,董事,选举,;黄选娜,监事,选举,;黄展鹏,董事兼经理,选举,;林卫云,董事,选举,;唐仲良,董事,选举,; | 2016-06-03 |
监事备案 | 陈剑钊,监事,选举,;冯康,董事长,选举,是;何烈军,董事兼经理,选举,;何宇亮,董事,选举,;黄展鹏,董事,选举,;林卫云,董事,选举,;孙彦彬,监事会主席,选举,;唐仲良,董事,选举,;周玉娟,监事,选举,; | 陈剑钊,监事会主席,选举,;冯康,董事长,选举,是;冯艳芬,监事,选举,;何烈军,董事,选举,;何宇亮,董事,选举,;黄选娜,监事,选举,;黄展鹏,董事兼经理,选举,;林卫云,董事,选举,;唐仲良,董事,选举,; | 2016-06-03 |
资金数额变更 | 1142.0000(单位:万元) | 4894.6000(单位:万元) | 2016-06-03 |
组织机构备案 | 陈剑钊,监事,选举,;冯康,董事长,选举,是;何烈军,董事兼经理,选举,;何宇亮,董事,选举,;林卫云,董事,选举,;孙彦彬,监事会主席,选举,;唐仲良,董事,选举,;周玉娟,监事,选举,; | 陈剑钊,监事,选举,;冯康,董事长,选举,是;何烈军,董事兼经理,选举,;何宇亮,董事,选举,;黄展鹏,董事,选举,;林卫云,董事,选举,;孙彦彬,监事会主席,选举,;唐仲良,董事,选举,;周玉娟,监事,选举,; | 2016-03-09 |
董事备案 | 陈剑钊,监事,选举,;冯康,董事长,选举,是;何烈军,董事兼经理,选举,;何宇亮,董事,选举,;林卫云,董事,选举,;孙彦彬,监事会主席,选举,;唐仲良,董事,选举,;周玉娟,监事,选举,; | 陈剑钊,监事,选举,;冯康,董事长,选举,是;何烈军,董事兼经理,选举,;何宇亮,董事,选举,;黄展鹏,董事,选举,;林卫云,董事,选举,;孙彦彬,监事会主席,选举,;唐仲良,董事,选举,;夏芳汝,,,;周玉娟,监事,选举,; | 2016-03-09 |
更多>>视频联播