变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他变更 | 姓名:肖孟,职务:监事;姓名:张坚,职务:董事;姓名:史昱,职务:董事长;姓名:汪柯,职务:董事;姓名:史昱,职务:经理; | 姓名:熊青,职务:董事;姓名:张坚,职务:董事;姓名:熊青,职务:经理;姓名:肖孟,职务:监事;姓名:桂国锋,职务:董事长; | 2022-06-14 |
法定代表人变更 | 史昱 | 桂国锋 | 2022-06-14 |
董事备案 | 职务:董事长,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:徐国宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:徐国宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:汪柯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:肖孟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:董事长,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:汪柯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:肖孟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:张坚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2021-12-07 |
经营范围变更 | 房地产开发经营,建设工程设计,住宅室内装饰装修,市场营销策划,工程管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发经营,建设工程设计,住宅室内装饰装修,市场营销策划,工程管理服务;房地产经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-09-27 |
董事备案 | 职务:经理,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王君,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:王杰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:汪柯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:董事长,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:史昱,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:汪柯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:肖孟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:徐国宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2020-08-17 |
经营范围变更 | 房地产开发、销售(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 房地产开发经营,建设工程设计,住宅室内装饰装修,市场营销策划,工程管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-07-02 |
投资人(股权)变更 | 投资人:阳光城集团股份有限公司,出资额:3500万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06;投资人:江西腾顺房地产有限责任公司,出资额:1500万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06; | 投资人:阳光城集团股份有限公司,出资额:3500万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06;投资人:江西禄阳房地产有限公司,出资额:1500万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06; | 2020-06-01 |
其他变更 | 姓名:吴乐,职务:董事长;姓名:王君,职务:董事;姓名:王杰,职务:监事;姓名:张璟琳,职务:董事;姓名:吴乐,职务:经理; | 姓名:王杰,职务:监事;姓名:史昱,职务:经理;姓名:史昱,职务:董事长;姓名:王君,职务:董事;姓名:汪柯,职务:董事; | 2020-06-01 |
法定代表人变更 | 吴乐 | 史昱 | 2020-06-01 |
其他变更 | 姓名:沈健荣,职务:董事;姓名:曲宁,职务:董事;姓名:王杰,职务:监事;姓名:任滨,职务:董事长;姓名:任滨,职务:经理; | 姓名:吴乐,职务:董事长;姓名:王君,职务:董事;姓名:王杰,职务:监事;姓名:张璟琳,职务:董事;姓名:吴乐,职务:经理; | 2019-09-19 |
法定代表人变更 | 任滨 | 吴乐 | 2019-09-19 |
投资人(股权)变更 | 投资人:南昌祥杰尔实业有限公司,出资额:350万,占7%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06;投资人:阳光城集团股份有限公司,出资额:3500万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06;投资人:江西腾顺房地产有限责任公司,出资额:1150万,占23%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06; | 投资人:阳光城集团股份有限公司,出资额:3500万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06;投资人:江西腾顺房地产有限责任公司,出资额:1500万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06; | 2019-09-19 |
其他变更 | 姓名:赵海蛟,职务:董事兼总经理;姓名:汤进荣,职务:监事;姓名:唐伟,职务:董事长;姓名:徐云波,职务:董事; | 姓名:任滨,职务:董事长兼总经理;姓名:沈健荣,职务:董事;姓名:曲宁,职务:董事;姓名:王杰,职务:监事; | 2017-02-10 |
投资人(股权)变更 | 投资人:南昌祥杰尔实业有限公司,出资额:350万,占7%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06;投资人:汤进荣,出资额:500万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06;投资人:阳光城集团股份有限公司,出资额:3500万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06;投资人:江西腾顺房地产有限责任公司,出资额:650万,占13%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06; | 投资人:南昌祥杰尔实业有限公司,出资额:350万,占7%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06;投资人:阳光城集团股份有限公司,出资额:3500万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06;投资人:江西腾顺房地产有限责任公司,出资额:1150万,占23%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06; | 2017-02-10 |
法定代表人变更 | 唐伟 | 任滨 | 2017-02-10 |
投资人(股权)变更 | 投资人:南昌祥杰尔实业有限公司,出资额:350万,占7%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06;投资人:阳光城集团股份有限公司,出资额:3500万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06;投资人:江西腾顺房地产有限责任公司,出资额:1150万,占23%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06; | 投资人:南昌祥杰尔实业有限公司,出资额:350万,占7%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06;投资人:汤进荣,出资额:500万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06;投资人:阳光城集团股份有限公司,出资额:3500万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06;投资人:江西腾顺房地产有限责任公司,出资额:650万,占13%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06; | 2017-01-20 |
其他变更 | 姓名:赵海蛟,职务:董事兼总经理;姓名:汤进荣,职务:监事;姓名:孟庆娇,职务:监事;姓名:唐伟,职务:董事长;姓名:徐云波,职务:董事;姓名:周敖,职务:监事; | 姓名:赵海蛟,职务:董事兼总经理;姓名:汤进荣,职务:监事;姓名:唐伟,职务:董事长;姓名:徐云波,职务:董事; | 2017-01-04 |
投资人(股权)变更 | 投资人:南昌祥杰尔实业有限公司,出资额:1000万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-08;投资人:赵海蛟,出资额:332.5万,占6.65%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-08;投资人:林守雄,出资额:37.5万,占0.7500%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-08;投资人:潘文胜,出资额:32.5万,占0.6500%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-08;投资人:李文峰,出资额:37.5万,占0.7500%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-08;投资人:汤进荣,出资额:50万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-08;投资人:中大房地产集团有限公司,出资额:3500万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-08;投资人:马连城,出资额:10万,占0.2000%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-08; | 投资人:南昌祥杰尔实业有限公司,出资额:350万,占7%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06;投资人:阳光城集团股份有限公司,出资额:3500万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06;投资人:江西腾顺房地产有限责任公司,出资额:1150万,占23%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-06; | 2017-01-04 |
其他变更 | 91360100069745393J | 2016-01-22 | |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:董可超 | 证件号码:******,姓名:唐伟 | 2014-10-21 |
更多>>视频联播