变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 江中平 | 余波 | 2021-12-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李旻(总经理)、江中平(董事长)、卫红(监事)、蒋明(董事)、刘洪斌(董事) | 李旻(总经理)、余波(董事长)、卫红(监事)、蒋明(董事)、刘洪斌(董事) | 2021-12-08 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域的投资(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务);物业管理、土地整理及开发;房地产开发;商品房销售;对外承接园林绿化工程的施工及养护管理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 一般项目:对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域的投资(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务);物业管理、土地整理及开发;房地产开发;商品房销售;对外承接园林绿化工程的施工及养护管理;项目管理与咨询;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2021-05-17 |
章程备案 | 2021-05-17 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 卫红(监事)、高翔(董事长兼总经理)、蒋明(董事)、刘洪斌(董事) | 李旻(总经理)、江中平(董事长)、卫红(监事)、蒋明(董事)、刘洪斌(董事) | 2020-07-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 高翔 | 江中平 | 2020-07-03 |
章程备案 | 2020-05-15 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 武汉东湖新技术开发区发展总公司:100%; | 武汉东湖新技术开发区发展总公司:100%; | 2020-05-15 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50000 | 200000.000000 | 2020-05-15 |
章程备案 | 2020-01-02 | ||
章程备案 | 2019-12-11 | ||
经营范围变更(含业务范围变更) | 对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域的投资;物业管理、土地整理及开发;房地产开发;商品房销售。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营) | 对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域的投资(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务);物业管理、土地整理及开发;房地产开发;商品房销售;对外承接园林绿化工程的施工及养护管理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 2019-12-11 |
章程备案 | 2018-05-07 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高翔(董事长兼总经理)、蒋明(董事)、袁玉玲(监事)、刘洪斌(董事)、刘巍(监事) | 卫红(监事)、高翔(董事长兼总经理)、蒋明(董事)、刘洪斌(董事) | 2018-05-07 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 武汉东湖高新技术开发区华光大道18号高科大厦19楼 | 中国(湖北)自贸区左岭镇左岭路117号光电子配套产业园一期厂房B5栋四层 | 2017-06-20 |
章程备案 | 2017-06-20 | ||
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2031-03-08 | 长期 | 2017-06-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵家新 | 高翔 | 2015-01-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高翔(董事);蒋明(董事);袁玉玲(监事);赵家新(董事长/总经理);刘巍(监事); | 高翔(董事长/总经理);蒋明(董事);袁玉玲(监事);刘洪斌(董事);刘巍(监事); | 2015-01-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 证件号码:420102196209172043姓名:范蕴玉职务:董事;证件号码:420102196312122415姓名:高翔职务:董事;证件号码:420106195706143615姓名:赵家新职务:董事长/总经理;证件号码:420106196304264486姓名:范晓玲职务:监事;证件号码:422424198107262270姓名:刘巍职务:监事; | 证件号码:420102196312122415姓名:高翔职务:董事;证件号码:420103196809273223姓名:蒋明职务:董事;证件号码:420104196302111264姓名:袁玉玲职务:监事;证件号码:420106195706143615姓名:赵家新职务:董事长/总经理;证件号码:422424198107262270姓名:刘巍职务:监事; | 2014-08-04 |
更多>>视频联播