变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 龙文,魏俊强,伍顶亮,谢石红,张国坚,张和平,庄脱 | 龙文,魏俊强,伍顶亮,谢石红,张和平,庄脱,周建怀 | 2020-02-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-02-26 | |
法定代表人变更 | 张国坚 | 周建怀 | 2020-02-26 |
监事备案 | 孙晖,钟夏阳,周军湘 | 张威,孙晖,周军湘 | 2019-04-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-12-13 | |
董事备案 | 高建宏(副董事长);洪汉松(董事);黄明云(董事);王清华(董事);许鸿生(董事);杨忠东(监事会主席);张国坚(董事长);钟夏阳(监事);钟英华(董事);周军湘(监事); | 龙文(副董事长);孙晖(监事会主席);魏俊强(董事);伍顶亮(董事);谢石红(董事);张国坚(董事长);张和平(董事);钟夏阳(监事);周军湘(监事);庄脱(董事); | 2018-09-19 |
组织机构备案 | 高建宏(副董事长);洪汉松(董事);黄明云(董事);王清华(董事);许鸿生(董事);杨忠东(监事会主席);张国坚(董事长);钟夏阳(监事);钟英华(董事);周军湘(监事); | 龙文(副董事长);孙晖(监事会主席);魏俊强(董事);伍顶亮(董事);谢石红(董事);张国坚(董事长);张和平(董事);钟夏阳(监事);周军湘(监事);庄脱(董事); | 2018-09-19 |
监事备案 | 高建宏(副董事长);洪汉松(董事);黄明云(董事);王清华(董事);许鸿生(董事);杨忠东(监事会主席);张国坚(董事长);钟夏阳(监事);钟英华(董事);周军湘(监事); | 龙文(副董事长);孙晖(监事会主席);魏俊强(董事);伍顶亮(董事);谢石红(董事);张国坚(董事长);张和平(董事);钟夏阳(监事);周军湘(监事);庄脱(董事); | 2018-09-19 |
董事备案 | 陈长虹,董事长,委派,是;高建宏,副董事长,委派,;洪汉松,董事,委派,;黄明云,董事,委派,;王清华,董事,委派,;许鸿生,董事,委派,;杨忠东,监事会主席,选举,;钟夏阳,监事,选举,;钟英华,董事,委派,;周军湘,监事,委派,; | 高建宏,副董事长,委派,;洪汉松,董事,委派,;黄明云,董事,委派,;王清华,董事,委派,;许鸿生,董事,委派,;杨忠东,监事会主席,选举,;张国坚,董事长,选举,是;钟夏阳,监事,选举,;钟英华,董事,委派,;周军湘,监事,委派,; | 2017-10-27 |
组织机构备案 | 陈长虹,董事长,委派,是;高建宏,副董事长,委派,;洪汉松,董事,委派,;黄明云,董事,委派,;王清华,董事,委派,;许鸿生,董事,委派,;杨忠东,监事会主席,选举,;钟夏阳,监事,选举,;钟英华,董事,委派,;周军湘,监事,委派,; | 高建宏,副董事长,委派,;洪汉松,董事,委派,;黄明云,董事,委派,;王清华,董事,委派,;许鸿生,董事,委派,;杨忠东,监事会主席,选举,;张国坚,董事长,选举,是;钟夏阳,监事,选举,;钟英华,董事,委派,;周军湘,监事,委派,; | 2017-10-27 |
董事备案 | 陈长虹(董事长);高建宏(副董事长);洪汉松(董事);黄明云(董事);王清华(董事);许鸿生(董事);杨忠东(监事会主席);钟夏阳(监事);钟英华(董事);周军湘(监事); | 高建宏(副董事长);洪汉松(董事);黄明云(董事);王清华(董事);许鸿生(董事);杨忠东(监事会主席);张国坚(董事长);钟夏阳(监事);钟英华(董事);周军湘(监事); | 2017-10-27 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-10-27 |
法定代表人变更 | 陈长虹 | 张国坚 | 2017-10-27 |
组织机构备案 | 陈长虹(董事长);高建宏(副董事长);洪汉松(董事);黄明云(董事);王清华(董事);许鸿生(董事);杨忠东(监事会主席);钟夏阳(监事);钟英华(董事);周军湘(监事); | 高建宏(副董事长);洪汉松(董事);黄明云(董事);王清华(董事);许鸿生(董事);杨忠东(监事会主席);张国坚(董事长);钟夏阳(监事);钟英华(董事);周军湘(监事); | 2017-10-27 |
股东名称变更 | 广州开发区工业发展集团有限公司;广州开发区建设发展集团有限公司;广州开发区商业发展集团有限公司; | 广州高新区投资集团有限公司;科学城(广州)投资集团有限公司;知识城(广州)投资集团有限公司; | 2017-10-27 |
股东变更 | 广州开发区工业发展集团有限公司;广州开发区建设发展集团有限公司;广州开发区商业发展集团有限公司; | 广州高新区投资集团有限公司;科学城(广州)投资集团有限公司;知识城(广州)投资集团有限公司; | 2017-10-27 |
住所(经营场所)变更 | 广州市萝岗区水西路12号凯达楼B栋502室 | 广州市黄埔区香雪八路98号B222房 | 2016-10-19 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-10-19 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-08-01 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2014-10-31 |
更多>>视频联播