变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李俊峰 | 时洪禹 | 2022-02-09 |
章程备案 | 无 | 2021-12-08第二十五条原为:“公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘;设副总经理3名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。”现修改为:“公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘;设副总经理4名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。” | 2022-02-09 |
法定代表人变更 | 陆明媚 | 李俊峰 | 2022-02-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吴继志韩慧 | 王瑶张飞燕 | 2022-02-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张飞燕陆明媚李俊峰霍伟刘永敏 | 时洪禹彭伟杰杨建民刘永敏李俊峰 | 2022-02-09 |
章程备案 | 无 | 2020-10-30 | |
其他事项备案 | 建投河北热力有限公司出资5000万人民币; | 建投河北热力有限公司出资5000万人民币; | 2020-10-30 |
注册资本变更 | 4000万人民币 | 5000.000000万人民币 | 2019-12-18 |
投资人(股权)变更 | 建投河北热力有限公司出资4000万人民币; | 建投河北热力有限公司出资5000.000000万人民币; | 2019-12-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李俊峰回翠翠纪根栋蔡树文崔彦华 | 刘永敏霍伟李俊峰张飞燕陆明媚 | 2018-08-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李新浩冯杰 | 韩慧吴继志 | 2018-08-31 |
投资人(股权)变更 | 河北建投能源投资股份有限公司出资4000万人民币; | 建投河北热力有限公司出资4000万人民币; | 2018-08-31 |
法定代表人变更 | 蔡树文 | 陆明媚 | 2018-08-31 |
章程备案 | 无 | 2017-08-29章程添加党建工作条款 | 2017-09-27 |
注册资本变更 | 2000万人民币 | 4000.0000万人民币 | 2015-04-20 |
更多>>视频联播