变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 刘征 | 李继先 | 2018-06-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张彬吴丹尤忠强李继先刘征杨金峰 | 李继先吴丹张彬杨金峰张蕾 | 2018-06-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨阔田飞张伊铭王雪娇陈梦影 | 陈梦影张万元田永刚边玉成王雪娇佟奕璋 | 2018-06-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 隗宁王金武高大军李铁生 | 李继先尤忠强张彬刘征吴丹杨金峰 | 2018-04-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王明浩陈梦影王雪娇吴丹 | 陈梦影王雪娇杨阔张伊铭田飞 | 2018-04-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2018-04-09 | ||
法定代表人变更 | 高大军 | 刘征 | 2018-04-09 |
投资人(股权)变更 | 三河市国有资产经营公司出资3000万人民币; | 三河市国有资产经营公司出资5100万人民币; | 2018-04-09 |
联络员备案 | 高大军*** | 2015-11-06 | |
法定代表人变更 | 李铁生 | 高大军 | 2015-11-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王明浩陈梦影王雪娇吴丹高大军 | 王雪娇王明浩吴丹陈梦影 | 2015-11-06 |
实收资本变更 | 3000万人民币 | 3000万人民币 | 2014-06-12 |
注册资本变更 | 3000万人民币 | 5100.0000万人民币 | 2014-06-12 |
投资人(股权)变更 | 三河市国有资产经营公司; | 三河市国有资产经营公司; | 2014-06-12 |
出资日期变更 | 三河市国有资产经营公司; | 三河市国有资产经营公司; | 2014-06-12 |
更多>>视频联播