变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 苏和平吴纪英陈正辉童耀乐何克明 | 杨真陈正辉童耀乐余俞尹翔 | 2017-08-23 |
股东变更 | 常德财鑫投融资担保集团有限公司 | 常德财鑫金融控股集团有限责任公司 | 2016-11-23 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 常德财鑫投融资担保集团有限公司; | 常德财鑫金融控股集团有限责任公司; | 2016-11-23 |
股东变更 | 常德财鑫金融控股有限责任公司 | 常德财鑫投融资担保集团有限公司 | 2016-07-01 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 常德财鑫金融控股有限责任公司; | 常德财鑫投融资担保集团有限公司; | 2016-07-01 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 常德财鑫投融资担保集团有限公司; | 常德财鑫金融控股有限责任公司; | 2016-05-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 苏和平陈正辉童耀乐何克明吴纪英 | 何克明苏和平陈正辉童耀乐吴纪英 | 2016-05-04 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 常德财鑫投资担保有限公司; | 常德财鑫投融资担保集团有限公司; | 2016-05-04 |
更多>>视频联播