变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2 | 2 | 2020-11-30 |
章程备案 | 2 | 2020-04-27 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张晓晴 | 曹建 | 2020-01-23 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项;保险业务代理;电子银行业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项;保险业务代理;电子银行业务;贵金属业务;房屋租赁业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 | 2018-03-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 焦义 | 张晓晴 | 2016-09-26 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项;保险业务代理(有效期限至2015年7月30日);经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项;保险业务代理;电子银行业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 | 2014-09-29 |
更多>>视频联播