变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 刘艳,李锋,杨春林,王恕慧,贺玉平 | 杨晓民,李锋,杨春林,王恕慧,贺玉平 | 2021-11-11 |
经理备案 | 王恕慧 | 杨晓民 | 2021-11-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-01-24 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101室之一J80 | 广州市南沙区丰泽东路106号南沙城投大厦1002房 | 2019-01-24 |
资金数额变更 | 517670.4908(单位:万元) | 746670.4908(单位:万元) | 2018-06-14 |
董事备案 | 李锋(董事);李红(监事会主席);李松民(监事);刘艳(董事);谭思马(董事);王恕慧(董事长兼经理);杨春林(董事);姚晓生(监事); | 贺玉平(董事);李锋(董事);李红(监事会主席);李松民(监事);刘艳(董事);王恕慧(董事长兼经理);杨春林(董事);姚晓生(监事); | 2018-06-14 |
组织机构备案 | 李锋(董事);李红(监事会主席);李松民(监事);刘艳(董事);谭思马(董事);王恕慧(董事长兼经理);杨春林(董事);姚晓生(监事); | 贺玉平(董事);李锋(董事);李红(监事会主席);李松民(监事);刘艳(董事);王恕慧(董事长兼经理);杨春林(董事);姚晓生(监事); | 2018-06-14 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-06-14 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-03-02 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第63层01-B单元 | 广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101室之一J80 | 2017-12-05 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-12-05 |
监事备案 | 陈静,监事会主席,委派,;李锋,董事,委派,;李松民,监事,选举,;欧俊明,董事,选举,;谭思马,董事,委派,;王恕慧,董事长兼经理,委派,是;杨春林,独立董事,委派,;姚晓生,监事,选举,; | 李锋,董事,委派,;李红,监事会主席,选举,;李松民,监事,选举,;刘艳,董事,任命,;谭思马,董事,委派,;王恕慧,董事长兼经理,委派,是;杨春林,董事,委派,;姚晓生,监事,选举,; | 2017-10-12 |
董事备案 | 陈静,监事会主席,委派,;李锋,董事,委派,;李松民,监事,选举,;欧俊明,董事,选举,;谭思马,董事,委派,;王恕慧,董事长兼经理,委派,是;杨春林,独立董事,委派,;姚晓生,监事,选举,; | 李锋,董事,委派,;李红,监事会主席,选举,;李松民,监事,选举,;刘艳,董事,任命,;谭思马,董事,委派,;王恕慧,董事长兼经理,委派,是;杨春林,董事,委派,;姚晓生,监事,选举,; | 2017-10-12 |
组织机构备案 | 陈静,监事会主席,委派,;李锋,董事,委派,;李松民,监事,选举,;欧俊明,董事,选举,;谭思马,董事,委派,;王恕慧,董事长兼经理,委派,是;杨春林,独立董事,委派,;姚晓生,监事,选举,; | 李锋,董事,委派,;李红,监事会主席,选举,;李松民,监事,选举,;刘艳,董事,任命,;谭思马,董事,委派,;王恕慧,董事长兼经理,委派,是;杨春林,董事,委派,;姚晓生,监事,选举,; | 2017-10-12 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-10-12 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-12-06 |
法定代表人变更 | 张招兴 | 王恕慧 | 2016-12-05 |
董事备案 | 陈静,监事,委派,;贺玉平,监事,委派,;陆锦文,独立董事,任命,;欧俊明,监事会主席,委派,;谭思马,董事,委派,;唐寿春,董事,委派,;王恕慧,董事兼经理,委派,;张招兴,董事长,委派,是;朱春秀,董事,委派,; | 陈静,监事会主席,委派,;李锋,董事,委派,;李松民,监事,选举,;欧俊明,董事,选举,;谭思马,董事,委派,;王恕慧,董事长兼经理,委派,是;杨春林,独立董事,委派,;姚晓生,监事,选举,; | 2016-12-05 |
监事备案 | 陈静,监事,委派,;贺玉平,监事,委派,;陆锦文,独立董事,任命,;欧俊明,监事会主席,委派,;谭思马,董事,委派,;唐寿春,董事,委派,;王恕慧,董事兼经理,委派,;张招兴,董事长,委派,是;朱春秀,董事,委派,; | 陈静,监事会主席,委派,;李锋,董事,委派,;李松民,监事,选举,;欧俊明,董事,选举,;谭思马,董事,委派,;王恕慧,董事长兼经理,委派,是;杨春林,独立董事,委派,;姚晓生,监事,选举,; | 2016-12-05 |
组织机构备案 | 陈静,监事,委派,;贺玉平,监事,委派,;陆锦文,独立董事,任命,;欧俊明,监事会主席,委派,;谭思马,董事,委派,;唐寿春,董事,委派,;王恕慧,董事兼经理,委派,;张招兴,董事长,委派,是;朱春秀,董事,委派,; | 陈静,监事会主席,委派,;李锋,董事,委派,;李松民,监事,选举,;欧俊明,董事,选举,;谭思马,董事,委派,;王恕慧,董事长兼经理,委派,是;杨春林,独立董事,委派,;姚晓生,监事,选举,; | 2016-12-05 |
更多>>视频联播