变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:许云飞;董事:钟勇;董事:胡刚;董事:黄志洪;董事:王炳良;董事:高瑞霞;监事:邵健;监事:戴锡机;监事:刘洪浪; | 董事:高瑞霞;董事:黄志洪;职工监事:肖渠华;监事:钟晶;董事:胡刚;监事:兰健锋;董事:王炳良;董事:肖敏兰;董事:林恒; | 2018-09-04 |
章程备案 | 1900-01-01 | 2018-05-18 | 2018-09-04 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1999-06-03,2019-06-03,20 | 1999-06-03,2029-06-03, | 2018-09-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:鲁能集团有限公司、出资额:109.000000、出资比例:36.330000;股东名称:交通银行股份有限公司深圳分行工会委员会、出资额:52.000000、出资比例:17.330000;股东名称:深圳船舶工业贸易公司、出资额:46.000000、出资比例:15.330000;股东名称:深圳市能源集团有限公司、出资额:93.000000、出资比例:31.000000; | 股东名称:鲁能集团有限公司、出资额:109.000000、出资比例:36.333333;股东名称:交通银行股份有限公司深圳分行工会委员会、出资额:52.000000、出资比例:17.333333;股东名称:深圳市能源集团有限公司、出资额:93.000000、出资比例:31.000000;股东名称:深圳船舶贸易有限公司、出资额:46.000000、出资比例:15.333333; | 2018-09-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他:刘元存;法定代表人:李建军;董事长:李建军;其他:胡刚;其他:杨一莲;其他:钟勇;其他:许云飞;总经理:杨一莲;其他:高瑞霞; | 总经理:王炳良;其他董事:胡刚;其他董事:许云飞;其他董事:钟勇;董事长:孙建新;法定代表人:孙建新;其他董事:高瑞霞;其他董事:王炳良;其他董事:黄志洪; | 2018-04-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:胡刚;董事:杨一莲;董事长:李建军;董事:刘元存;董事:钟勇;董事:许云飞;总经理:杨一莲;董事:高瑞霞; | 董事:胡刚;董事:许云飞;董事:钟勇;董事长:孙建新;董事:高瑞霞;董事:王炳良;董事:黄志洪;总经理:王炳良; | 2018-04-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:许云飞;董事:高瑞霞;董事:钟勇;董事:胡刚;董事:黄志洪;董事:杨一莲;董事长:李建军; | 董事:许云飞;董事:刘元存;董事:高瑞霞;董事:胡刚;董事长:李建军;董事:杨一莲;董事:钟勇; | 2017-06-12 |
其他事项备案 | 914403007152039010 | 2016-05-25 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:杨文华;其他董事:许云飞;其他董事:黄志洪;监事:邵健;其他董事:钟勇;总经理:孙建新;监事:戴锡机;其他董事:胡刚;董事长:杨文华;监事:刘洪浪;其他董事:高瑞霞;其他董事:孙建新; | 法定代表人:李建军;董事长:李建军;其他董事:杨一莲;总经理:杨一莲;其他董事:许云飞;监事:戴锡机;其他董事:黄志洪;其他董事:高瑞霞;监事:刘洪浪;其他董事:胡刚;监事:邵健;其他董事:钟勇; | 2016-05-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:孙建新;监事:邵健;董事:高瑞霞;董事:钟勇;监事:刘洪浪;监事:戴锡机;董事:胡刚;董事长:杨文华;董事:黄志洪;董事:许云飞;董事:孙建新; | 监事:邵健;董事:胡刚;董事:高瑞霞;总经理:杨一莲;监事:刘洪浪;董事:杨一莲;董事:许云飞;董事长:李建军;董事:黄志洪;监事:戴锡机;董事:钟勇; | 2016-05-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:杨洪棋;监事:邵健;董事:金学锋;董事长:杨文华;董事:曾宪有;董事:赵风;监事:刘洪浪;董事:钟勇;总经理:孙建新;董事:孙建新;监事:戴锡机; | 董事:钟勇;董事:许云飞;董事长:杨文华;董事:黄志洪;董事:孙建新;监事:邵健;董事:胡刚;董事:高瑞霞;总经理:孙建新;监事:戴锡机;监事:刘洪浪; | 2015-10-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:江凯;董事长:江凯;其他董事:金学锋;其他董事:孙建新;总经理:孙建新;其他董事:杨洪棋;其他董事:钟勇;监事:戴锡机;其他董事:曾宪有;监事:刘洪浪;其他董事:赵风;监事:邵健; | 其他董事:杨洪棋;法定代表人:杨文华;其他董事:钟勇;总经理:孙建新;其他董事:曾宪有;其他董事:金学锋;监事:邵健;监事:刘洪浪;董事长:杨文华;其他董事:赵风;监事:戴锡机;其他董事:孙建新; | 2015-01-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:孙建新;董事:钟勇;董事长:江凯;监事:戴锡机;董事:曾宪有;监事:刘洪浪;监事:邵健;董事:杨洪棋;董事:金学锋;董事:孙建新;董事:赵风; | 董事:曾宪有;董事:孙建新;监事:刘洪浪;监事:戴锡机;董事:金学锋;董事:杨洪棋;董事:钟勇;董事:赵风;监事:邵健;总经理:孙建新;董事长:杨文华; | 2015-01-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:戴锡机;董事:金学锋;监事:邵健;董事:孙建新;总经理:孙建新;董事长:江凯;监事:刘洪浪;董事:赵风;董事:丁大进;董事:曾宪有;董事:钟勇; | 总经理:孙建新;董事:赵风;董事:金学锋;董事:曾宪有;监事:邵健;董事:孙建新;监事:戴锡机;董事:杨洪棋;董事:钟勇;董事长:江凯;监事:刘洪浪; | 2014-06-04 |
更多>>视频联播